AILLET ARMELLE MARIE COLETTE AGNES
Informe ejecutivo de AILLET ARMELLE MARIE COLETTE AGNES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE AILLET ARMELLE MARIE COLETTE AGNES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPERATIVA INTERNACIONAL PORTUARIA SA | Apoderado Mancomunado | 03/08/2017 | 07/08/2018 |
MOVIMIENTOS PORTUARIOS INTERNACIONALES SA | Apoderado Mancomunado | 03/08/2017 | 07/08/2018 |
EUSU LOGISTICS SPAIN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/05/2017 | 07/08/2018 |
INTERNACIONAL DE DESARROLLO PORTUARIOS SA | Apoderado Mancomunado | 04/08/2017 | 06/08/2018 |
PUERTOS DEVELOPMENT INTERNATIONAL SA | Apoderado Mancomunado | 01/08/2017 | 03/08/2018 |
PARTICIPACIONES E INVERSIONES PORTUARIAS SA | Apoderado Mancomunado | 03/08/2017 | 02/08/2018 |
EMPRESA DE MANUTENCION Y CONSIGNACION MARITIMA SA | Apoderado Mancomunado | 07/08/2017 | 02/08/2018 |
BOLLORE TRANSPORT LOGISTICS SPAIN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/12/2016 | 02/08/2018 |
PROGOSA INVESTMENT SA | Apoderado Mancomunado | 15/05/2017 | 02/08/2018 |
PARTICIPACIONES IBERO INTERNACIONALES SA | Apoderado Mancomunado | 02/08/2017 | 01/08/2018 |
VINCULACIONES DE AILLET ARMELLE MARIE COLETTE AGNES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AILLET ARMELLE MARIE COLETTE AGNES
Empresa: OPERATIVA INTERNACIONAL PORTUARIA SA
Apoderado Mancomunado
- Aillet Armelle Marie Colette Agnes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9331, L 6613, F 54, S 8, H V 123733, I/A 17 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-46
Apoderado Mancomunado
- Aillet Armelle Marie Colette Agnes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8757, L 6044, F 16, S 8, H V 124533, I/A 15 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-46
Empresa: EUSU LOGISTICS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aillet Armelle Marie Colette Agnes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9084, L 6368, F 166, S 8, H V 128640, I/A 36 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-46
Apoderado Mancomunado
- Aillet Armelle Marie Colette Agnes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8734, L 6021, F 11, S 8, H V 123714, I/A 16 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-46
Empresa: PUERTOS DEVELOPMENT INTERNATIONAL SA
Apoderado Mancomunado
- Aillet Armelle Marie Colette Agnes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8734, L 6021, F 36, S 8, H V 123716, I/A 15 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-46
Apoderado Mancomunado
- Aillet Armelle Marie Colette Agnes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8734, L 6021, F 222, S 8, H V 123715, I/A 15 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-46
Empresa: BOLLORE TRANSPORT LOGISTICS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aillet Armelle Marie Colette Agnes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9987, L 7269, F 50, S 8, H V 29925, I/A 103 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-46
Empresa: PROGOSA INVESTMENT SA
Apoderado Mancomunado
- Aillet Armelle Marie Colette Agnes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10047, L 7329, F 132, S 8, H V 124655, I/A 16 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-46
Apoderado Mancomunado
- Aillet Armelle Marie Colette Agnes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9331, L 6613, F 160, S 8, H V 123455, I/A 16 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-46
Apoderado Mancomunado
- Aillet Armelle Marie Colette Agnes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8735, L 6022, F 14, S 8, H V 123746, I/A 17 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-46
VER MAS ACTOS
Información de AILLET ARMELLE MARIE COLETTE AGNES
Mostramos los datos de AILLET ARMELLE MARIE COLETTE AGNES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AILLET ARMELLE MARIE COLETTE AGNES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos