EUSU LOGISTICS SPAIN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Av Aragó, 30
Código Postal 46021
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social EUSU LOGISTICS SPAIN SA
CIF A98026537
Capital Social 145000.0 Euros
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Fecha de Constitución 13/03/2008
Nombres Anteriores
- HANJIN LOGISTICS SPAIN SA
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario BOLLORE TRANSPORT LOGISTICS SPAIN SA
VINCULACIONES DE EUSU LOGISTICS SPAIN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUSU LOGISTICS SPAIN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aceiton De Haro David | Apoderado | 20/05/2016 | 03/01/2022 |
Aceiton De Haro David | Apoderado | 16/09/2011 | 03/01/2022 |
BOLLORE TRANSPORT LOGISTICS SPAIN SA | Socio Unico | 04/12/2019 | 03/01/2022 |
Castilla Reyes Jose Luis | Apoderado Solidario | 09/06/2009 | 03/01/2022 |
Prat Artal Antonio | Apoderado Mancomunado | 03/03/2010 | 03/01/2022 |
Prat Artal Antonio | Liquidador Unico | 29/12/2021 | 03/01/2022 |
Sempere Martinez Lidia | Apoderado | 06/11/2009 | 03/01/2022 |
Sevilla Sanchez Alejandro Julian | Apoderado Solidario | 22/08/2014 | 03/01/2022 |
Sevilla Sanchez Alejandro Julian | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/07/2017 | 03/01/2022 |
Sevilla Sanchez Alejandro Julian | Apoderado | 06/11/2009 | 03/01/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EUSU LOGISTICS SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9084, L 6368, F 168, S 8, H V 128640, I/A 41 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9084, L 6368, F 168, S 8, H V 128640, I/A 41 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9084, L 6368, F 167, S 8, H V 128640, I/A 40 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9084, L 6368, F 167, S 8, H V 128640, I/A 40 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9084, L 6368, F 167, S 8, H V 128640, I/A 40 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9084, L 6368, F 167, S 8, H V 128640, I/A 40 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9084, L 6368, F 167, S 8, H V 128640, I/A 39 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-46
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el art. 22 ya que el órgano de administración pasa a ser de dos administradore solidarios.. Modificado el art. 23 ya que la duración del cargo de administrador pasa a ser por plazo de 6 años.. Modifcar el art. 24 referente al funcionamiento y adopción de acuerdos del Consejo de administración.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9084, L 6368, F 167, S 8, H V 128640, I/A 39 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9084, L 6368, F 167, S 8, H V 128640, I/A 39 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-46
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9084, L 6368, F 167, S 8, H V 128640, I/A 39 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-46