AGUIRRE ZABALA JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de AGUIRRE ZABALA JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AGUIRRE ZABALA JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGUIRRE Y GARCIA DE ANDOIN SL | Apoderado Solidario | 15/07/2010 | 05/03/2021 |
AGUIRRE Y GARCIA DE ANDOIN SL | Sec.Com.Ej. | 22/02/2021 | 04/03/2021 |
AGUIRRE Y GARCIA DE ANDOIN SL | Miem.Com.Ej. | 22/02/2021 | 04/03/2021 |
AGUIRRE Y GARCIA DE ANDOIN SL | Administrador Solidario | 15/07/2010 |
VINCULACIONES DE AGUIRRE ZABALA JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUIRRE ZABALA JOSE ANTONIO
Empresa: AGUIRRE Y GARCIA DE ANDOIN SL
Apoderado Solidario
- Aguirre Garcia De Andoin Maria Begoña
- Aguirre Zabala Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 212, S 8, H BI 27686, I/A 9 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-48
Empresa: AGUIRRE Y GARCIA DE ANDOIN SL
Administrador Unico
Miem.Com.Ej.
- Aguirre Garcia De Andoin Jose Antonio
- Aguirre Zabala Jose Antonio
- Garcia De Andoin Echevarria Maria Ascension
Pres.Com.Ej.
Sec.Com.Ej.
- Aguirre Zabala Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3893 , F 165, S 8, H BI 27686, I/A 8 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-48
Empresa: AGUIRRE Y GARCIA DE ANDOIN SL
Miem.Com.Ej.
- Aguirre Zabala Jose Antonio
Sec.Com.Ej.
- Aguirre Zabala Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3893 , F 165, S 8, H BI 27686, I/A 7 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-48
Empresa: AGUIRRE Y GARCIA DE ANDOIN SL
Apoderado Solidario
- Aguirre Garcia De Andoin Maria Begoña
- Aguirre Zabala Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3893 , F 163, S 8, H BI 27686, I/A 4 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-48
Empresa: AGUIRRE Y GARCIA DE ANDOIN SL
Administrador Solidario
- Aguirre Zabala Jose Antonio
- Garcia De Andoin Echebarria Maria Ascension Primit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3893 , F 160, S 8, H BI 27686, I/A 3 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-48
Información de AGUIRRE ZABALA JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de AGUIRRE ZABALA JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUIRRE ZABALA JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos