AGUIRRE GARCIA DE ANDOIN MARIA BEGOÑA
Informe ejecutivo de AGUIRRE GARCIA DE ANDOIN MARIA BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AGUIRRE GARCIA DE ANDOIN MARIA BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGUIRRE ENKARTACIONES SL | Administrador Unico | 19/08/2022 | |
AGUIRRE ENKARTACIONES SL | Liquidador | 19/08/2022 | 19/08/2022 |
AGUIRRE Y GARCIA DE ANDOIN SL | Apoderado Solidario | 15/07/2010 | 05/03/2021 |
AGUIRRE Y GARCIA DE ANDOIN SL | Administrador Unico | 13/11/2014 | 04/03/2021 |
VINCULACIONES DE AGUIRRE GARCIA DE ANDOIN MARIA BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUIRRE GARCIA DE ANDOIN MARIA BEGOÑA
Empresa: AGUIRRE ENKARTACIONES SL
Liquidador
- Aguirre Garcia De Andoin Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4695 , F 205, S 8, H BI 46239, I/A 3 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-48
Empresa: AGUIRRE ENKARTACIONES SL
Administrador Unico
- Aguirre Garcia De Andoin Maria Begoña
Liquidador
- Aguirre Garcia De Andoin Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4695 , F 205, S 8, H BI 46239, I/A 3 (19/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-48
Empresa: AGUIRRE Y GARCIA DE ANDOIN SL
Apoderado Solidario
- Aguirre Garcia De Andoin Maria Begoña
- Aguirre Zabala Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 212, S 8, H BI 27686, I/A 9 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-48
Empresa: AGUIRRE Y GARCIA DE ANDOIN SL
Administrador Unico
- Aguirre Garcia De Andoin Maria Begoña
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Sec.Com.Ej.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3893 , F 165, S 8, H BI 27686, I/A 8 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-48
Empresa: AGUIRRE Y GARCIA DE ANDOIN SL
Administrador Unico
- Aguirre Garcia De Andoin Maria Begoña
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Sec.Com.Ej.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3893 , F 164, S 8, H BI 27686, I/A 6 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-225-48
Empresa: AGUIRRE Y GARCIA DE ANDOIN SL
Apoderado Solidario
- Aguirre Garcia De Andoin Maria Begoña
- Aguirre Zabala Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3893 , F 163, S 8, H BI 27686, I/A 4 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-48
Información de AGUIRRE GARCIA DE ANDOIN MARIA BEGOÑA
Mostramos los datos de AGUIRRE GARCIA DE ANDOIN MARIA BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUIRRE GARCIA DE ANDOIN MARIA BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos