AGUIRRE MANGLANO MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de AGUIRRE MANGLANO MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AGUIRRE MANGLANO MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATITLAN SA | Consejero | 07/02/2022 | 29/08/2023 |
ATITLAN SA | Vicepresidente | 07/02/2022 | 29/08/2023 |
ATITLAN SA | Consejero Delegado Solidario | 07/02/2022 | 29/08/2023 |
ATITLAN SA | Consejero | 07/11/2011 | 07/02/2022 |
ATITLAN SA | Vicepresidente | 07/11/2011 | 07/02/2022 |
ATITLAN SA | Consejero Delegado Solidario | 23/03/2017 | 07/02/2022 |
ATITLAN SA | Consejero Delegado Solidario | 07/11/2011 | 13/10/2016 |
VINCULACIONES DE AGUIRRE MANGLANO MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUIRRE MANGLANO MARIA CARMEN
Empresa: ATITLAN SA
Consejero Delegado Solidario
- Aguirre Larrauri Jose Luis
- Aguirre Manglano Maria Carmen
- Larrauri Ros Isabel Cristina
Consejero
- Aguirre Larrauri Cristina
- Aguirre Larrauri Jose Luis
- Aguirre Manglano Maria Carmen
- Larrauri Ros Isabel Cristina
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Aguirre Manglano Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373, L 686, F 116, S 8, H V 9568, I/A 11 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-169-46
Empresa: ATITLAN SA
Consejero Delegado Solidario
- Aguirre Larrauri Jose Luis
- Aguirre Manglano Maria Carmen
- Larrauri Ros Isabel Cristina
Consejero
- Aguirre Larrauri Cristina
- Aguirre Larrauri Jose Luis
- Aguirre Manglano Maria Carmen
- Larrauri Ros Isabel Cristina
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Aguirre Manglano Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373, L 686, F 115, S 8, H V 9568, I/A 10 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-46
Empresa: ATITLAN SA
Consejero Delegado Solidario
- Aguirre Larrauri Jose Luis
- Aguirre Manglano Maria Carmen
- Larrauri Ros Isabel Cristina
Consejero
- Aguirre Larrauri Cristina
- Aguirre Larrauri Jose Luis
- Aguirre Manglano Maria Carmen
- Larrauri Ros Isabel Cristina
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Aguirre Manglano Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373, L 686, F 115, S 8, H V 9568, I/A 10 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-46
Empresa: ATITLAN SA
Consejero Delegado Solidario
- Aguirre Larrauri Jose Luis
- Aguirre Manglano Maria Carmen
- Larrauri Ros Isabel Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373, L 686, F 115, S 8, H V 9568, I/A 9 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-46
Empresa: ATITLAN SA
Consejero
- Aguirre Larrauri Cristina
- Aguirre Larrauri Jose Luis
- Aguirre Manglano Maria Carmen
- Larrauri Ros Isabel Cristina
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Aguirre Manglano Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373, L 686, F 115, S 8, H V 9568, I/A 8 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-46
Empresa: ATITLAN SA
Consejero Delegado Solidario
- Aguirre Larrauri Jose Luis
- Aguirre Manglano Maria Carmen
- Larrauri Ros Isabel Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373, L 686, F 115, S 8, H V 9568, I/A 8 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-46
Empresa: ATITLAN SA
Consejero Delegado Solidario
- Aguirre Larrauri Jose Luis
- Aguirre Manglano Maria Carmen
- Larrauri Ros Isabel Cristina
Consejero
- Aguirre Larrauri Cristina
- Aguirre Larrauri Jose Luis
- Aguirre Manglano Maria Carmen
- Larrauri Ros Isabel Cristina
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Aguirre Manglano Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373, L 686, F 115, S 8, H V 9568, I/A 7 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-46
Empresa: ATITLAN SA
Consejero Delegado Solidario
- Aguirre Larrauri Jose Luis
- Aguirre Manglano Maria Carmen
- Larrauri Ros Isabel Cristina
Consejero
- Aguirre Larrauri Cristina
- Aguirre Larrauri Jose Luis
- Aguirre Manglano Maria Carmen
- Larrauri Ros Isabel Cristina
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Aguirre Manglano Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373, L 686, F 115, S 8, H V 9568, I/A 7 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-46
Información de AGUIRRE MANGLANO MARIA CARMEN
Mostramos los datos de AGUIRRE MANGLANO MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUIRRE MANGLANO MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos