AGUIRRE LARRAURI CRISTINA
Informe ejecutivo de AGUIRRE LARRAURI CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AGUIRRE LARRAURI CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATITLAN SA | Consejero Delegado Solidario | 29/08/2023 | |
ATITLAN SA | Presidente | 29/08/2023 | |
ATITLAN SA | Consejero | 29/08/2023 |
VINCULACIONES DE AGUIRRE LARRAURI CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUIRRE LARRAURI CRISTINA
Empresa: ATITLAN SA
Consejero Delegado Solidario
- Aguirre Larrauri Cristina
- Aguirre Manglano Maria Del Carmen
- Larrauri Ros Isabel Cristina
Consejero
- Aguirre Larrauri Cristina
- Aguirre Manglano Maria Del Carmen
- Larrauri Ros Isabel Cristina
Presidente
- Aguirre Larrauri Cristina
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373, L 686, F 116, S 8, H V 9568, I/A 11 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-169-46
Empresa: ATITLAN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aguirre Larrauri Cristina
- Aguirre Larrauri Jose Luis
- Aguirre Manglano Maria Carmen
- Larrauri Ros Isabel Cristina
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373, L 686, F 116, S 8, H V 9568, I/A 11 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-169-46
Empresa: ATITLAN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aguirre Larrauri Cristina
- Aguirre Larrauri Jose Luis
- Aguirre Manglano Maria Carmen
- Larrauri Ros Isabel Cristina
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373, L 686, F 115, S 8, H V 9568, I/A 10 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-46
Empresa: ATITLAN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aguirre Larrauri Cristina
- Aguirre Larrauri Jose Luis
- Aguirre Manglano Maria Carmen
- Larrauri Ros Isabel Cristina
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373, L 686, F 115, S 8, H V 9568, I/A 10 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-46
Empresa: ATITLAN SA
Consejero
- Aguirre Larrauri Cristina
- Aguirre Larrauri Jose Luis
- Aguirre Manglano Maria Carmen
- Larrauri Ros Isabel Cristina
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373, L 686, F 115, S 8, H V 9568, I/A 8 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-46
Empresa: ATITLAN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aguirre Larrauri Cristina
- Aguirre Larrauri Jose Luis
- Aguirre Manglano Maria Carmen
- Larrauri Ros Isabel Cristina
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373, L 686, F 115, S 8, H V 9568, I/A 7 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-46
Empresa: ATITLAN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aguirre Larrauri Cristina
- Aguirre Larrauri Jose Luis
- Aguirre Manglano Maria Carmen
- Larrauri Ros Isabel Cristina
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3373, L 686, F 115, S 8, H V 9568, I/A 7 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-46
Información de AGUIRRE LARRAURI CRISTINA
Mostramos los datos de AGUIRRE LARRAURI CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUIRRE LARRAURI CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos