AGUILAR GARCIA JORGE
Informe ejecutivo de AGUILAR GARCIA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AGUILAR GARCIA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORTE CERAMICO LA VALL SL | Administrador Concursal | 22/11/2018 |
VINCULACIONES DE AGUILAR GARCIA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILAR GARCIA JORGE
Empresa: CORTE CERAMICO LA VALL SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CORTE CERAMICO LA VALL SL
Nif:B12857157
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Aguilar Garcia Jorge
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA
Juez / Ponente:ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ
Fecha de Resolución:27/09/2017
Número Procedimiento Concursal:000305/2017
Datos Registrales:
Tomo:
1557
Libro:
1119
Folio:
85
Hoja:
8-32763
Inscripción:
3
Fecha Inscripción22/11/2018
Registro:Registro Mercantil de Castellon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557, L 1119, F 85, S 8, H CS 32763, I/A 3 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-12
Empresa: AGUILAR ABRIL GARCIA ASOCIADOS SLP
Administrador Unico
- Aguilar Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1636, L 1198, F 129, S 8, H CS 36043, I/A 3 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-12
Empresa: AGUILAR ABRIL GARCIA ASOCIADOS SLP
Soc.Prof.
- Aguilar Garcia Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1636, L 1198, F 128, S 8, H CS 36043, I/A 2 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-12
Empresa: AGUILAR ABRIL GARCIA ASOCIADOS SLP
Administrador Unico
- Aguilar Garcia Jorge
Soc.Prof.
- Aguilar Garcia Jorge
- ASESORES CONSULTORES DE CASTELLON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1636, L 1198, F 127, S 8, H CS 36043, I/A 1 (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-12
Información de AGUILAR GARCIA JORGE
Mostramos los datos de AGUILAR GARCIA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILAR GARCIA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos