AGUILAR GARCIA GERMAN
Informe ejecutivo de AGUILAR GARCIA GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AGUILAR GARCIA GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MYPA INYECCION SL | Administrador Unico | 25/03/2022 | |
INYECCIONES MONTAÑANA SA | Administrador Solidario | 20/07/2020 | 25/03/2022 |
MYPA MOLDES SL | Administrador Unico | 25/11/2014 | 25/03/2022 |
INYECCIONES MONTAÑANA SA | Administrador Unico | 06/02/2012 | 20/07/2020 |
INYECCIONES MONTAÑANA SA | Administrador Solidario | 06/02/2012 |
VINCULACIONES DE AGUILAR GARCIA GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILAR GARCIA GERMAN
Empresa: MYPA INYECCION SL
Administrador Unico
- Aguilar Garcia German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1988 , F 198, S 8, H Z 19350, I/A 9 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-50
Empresa: INYECCIONES MONTAÑANA SA
Administrador Solidario
- Aguilar Alejandre German
- Aguilar Garcia German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2163 , F 84, S 8, H Z 21750, I/A 17 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-50
Empresa: MYPA MOLDES SL
Administrador Unico
- Aguilar Garcia German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4072 , F 186, S 8, H Z 57477, I/A 5 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-50
Empresa: INYECCIONES MONTAÑANA SA
Administrador Solidario
- Aguilar Alejandre German
- Aguilar Garcia German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2163 , F 83, S 8, H Z 21750, I/A 15 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-50
Empresa: INYECCIONES MONTAÑANA SA
Administrador Unico
- Aguilar Garcia German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2163 , F 83, S 8, H Z 21750, I/A 15 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-50
Empresa: INYECCIONES MONTAÑANA SA
Administrador Unico
- Aguilar Garcia German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2163 , F 83, S 8, H Z 21750, I/A 14 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-50
Empresa: MYPA MOLDES SL
Administrador Unico
- Aguilar Garcia German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4072 , F 184, S 8, H Z 57477, I/A 1 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-50
Empresa: INYECCIONES MONTAÑANA SA
Administrador Unico
- Aguilar Garcia German
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2163 , F 82, S 8, H Z 21750, I/A 10 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-50
Empresa: INYECCIONES MONTAÑANA SA
Administrador Solidario
- Aguilar Garcia German
- Pascual Lobera Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2163 , F 82, S 8, H Z 21750, I/A 10 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-50
Información de AGUILAR GARCIA GERMAN
Mostramos los datos de AGUILAR GARCIA GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILAR GARCIA GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos