AGUILAR ALEJANDRE GERMAN
Informe ejecutivo de AGUILAR ALEJANDRE GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AGUILAR ALEJANDRE GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MYPA MOLDES SL | Administrador Unico | 25/03/2022 | |
INYECCIONES MONTAÑANA SA | Administrador Unico | 25/03/2022 | |
MYPA INYECCION SL | Administrador Unico | 25/03/2022 | |
MYPA MOLDES SL | Apoderado Solidario | 25/09/2019 | |
MYPA 6SIGMA SL | Apoderado Solidario | 25/09/2019 | |
MYPA INYECCION SL | Apoderado Solidario | 25/09/2019 | |
INYECCIONES MONTAÑANA SA | Apoderado Solidario | 06/02/2012 | |
MYPA INYECCION SL | Apoderado Solidario | 01/02/2010 |
VINCULACIONES DE AGUILAR ALEJANDRE GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILAR ALEJANDRE GERMAN
Empresa: MYPA INYECCION SL
Administrador Unico
- Aguilar Alejandre German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1988 , F 198, S 8, H Z 19350, I/A 9 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-50
Empresa: INYECCIONES MONTAÑANA SA
Administrador Unico
- Aguilar Alejandre German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2163 , F 84, S 8, H Z 21750, I/A 17 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-50
Empresa: INYECCIONES MONTAÑANA SA
Administrador Solidario
- Aguilar Alejandre German
- Aguilar Garcia German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2163 , F 84, S 8, H Z 21750, I/A 17 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-50
Empresa: MYPA MOLDES SL
Administrador Unico
- Aguilar Alejandre German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4072 , F 186, S 8, H Z 57477, I/A 5 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-50
Empresa: INYECCIONES MONTAÑANA SA
Administrador Solidario
- Aguilar Alejandre German
- Aguilar Garcia German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2163 , F 83, S 8, H Z 21750, I/A 15 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-50
Empresa: MYPA INYECCION SL
Apoderado Solidario
- Aguilar Alejandre Aitor
- Aguilar Alejandre German
- Alejandre Alejandre Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1988 , F 197, S 8, H Z 19350, I/A 8 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-50
Empresa: MYPA 6SIGMA SL
Apoderado Solidario
- Aguilar Alejandre German
- Alejandre Alejandre Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3478 , F 140, S 8, H Z 42963, I/A 6 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-50
Empresa: MYPA MOLDES SL
Apoderado Solidario
- Aguilar Alejandre Aitor
- Aguilar Alejandre German
- Alejandre Alejandre Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4072 , F 185, S 8, H Z 57477, I/A 4 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-50
Empresa: INYECCIONES MONTAÑANA SA
Administrador Unico
Apoderado Solidario
- Aguilar Alejandre Aitor
- Aguilar Alejandre German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2163 , F 82, S 8, H Z 21750, I/A 10 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-50
Empresa: MOLDES Y PLASTICOS ARAGON SL
Apoderado Solidario
- Aguilar Alejandre Aitor
- Aguilar Alejandre German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1988 , F 196, S 8, H Z 19350, I/A 5 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-50
Información de AGUILAR ALEJANDRE GERMAN
Mostramos los datos de AGUILAR ALEJANDRE GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILAR ALEJANDRE GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos