AGUILAR DE LA CAMARA ENRIQUE
Informe ejecutivo de AGUILAR DE LA CAMARA ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AGUILAR DE LA CAMARA ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEVELBOTS SL | Administrador Concursal | 19/10/2020 | 03/03/2022 |
JOFRA OIL SL | Administrador Concursal | 07/05/2018 | 18/01/2021 |
VINCULACIONES DE AGUILAR DE LA CAMARA ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILAR DE LA CAMARA ENRIQUE
Empresa: LEVELBOTS SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE SEVILLA
Juez / Ponente:JUAN FRANCISCO SANTANA MIRALLES
Fecha de Resolución:27/08/2020
Número Procedimiento Concursal:540/2020
Datos Registrales:
Tomo:
6296
Libro:
0
Folio:
195
Hoja:
8-SE111965
Inscripción:
6
Fecha Inscripción03/03/2022
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6296 , F 195, S 8, H SE111965, I/A 6 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-41
Empresa: JOFRA OIL SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SEVILLA
Número:1
Juez / Ponente:FRANCISCO JAVIER CARRETERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Fecha de Resolución:09/02/2018
Número Procedimiento Concursal:110/2018
Datos Registrales:
Tomo:
2066
Libro:
0
Folio:
159
Hoja:
8-20915
Inscripción:
10
Fecha Inscripción18/01/2021
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2066 , F 159, S 8, H SE 20915, I/A 10 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-41
Empresa: LEVELBOTS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LEVELBOTS SL
Nif:B90291873
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Aguilar De La Camara Enrique
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE SEVILLA
Juez / Ponente:JUAN FRANCISCO SANTANA MIRALLES
Fecha de Resolución:27/08/2020
Número Procedimiento Concursal:540/2020
Datos Registrales:
Tomo:
6296
Libro:
0
Folio:
194
Hoja:
8-SE111965
Inscripción:
3
Fecha Inscripción19/10/2020
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6296 , F 194, S 8, H SE111965, I/A 3 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-41
Empresa: JOFRA OIL SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JOFRA OIL SL
Nif:B41693094
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Aguilar De La Camara Enrique
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SEVILLA
Número:1
Juez / Ponente:FRANCISCO JAVIER CARRETERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Fecha de Resolución:09/02/2018
Número Procedimiento Concursal:110/2018
Datos Registrales:
Tomo:
2066
Libro:
0
Folio:
121
Hoja:
8-20915
Inscripción:
9
Fecha Inscripción07/05/2018
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2066 , F 121, S 8, H SE 20915, I/A 9 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-94-41
Información de AGUILAR DE LA CAMARA ENRIQUE
Mostramos los datos de AGUILAR DE LA CAMARA ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILAR DE LA CAMARA ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos