AGUIAR FERREIRA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de AGUIAR FERREIRA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AGUIAR FERREIRA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WYETH FARMA SA | Apoderado | 11/03/2009 | 24/11/2009 |
ORFI FARMA SL | Apoderado | 12/03/2009 | 24/11/2009 |
WYETH FARMA SA | Apoderado | 24/11/2009 | |
ORFI FARMA SL | Apoderado | 24/11/2009 | |
LEDERLE SL | Apoderado | 18/11/2009 |
VINCULACIONES DE AGUIAR FERREIRA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUIAR FERREIRA JOSE LUIS
Empresa: ORFI FARMA SL
Apoderado
- Aguiar Ferreira Jose Luis
- Aguiar Ferreira Jose Luis
- Aguiar Ferreira Jose Luis
- Aguiar Ferreira Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10397 , F 166, S 8, H M 165298, I/A 71 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-28
Empresa: WYETH FARMA SA
Apoderado
- Aguiar Ferreira Jose Luis
- Aguiar Ferreira Jose Luis
- Aguiar Ferreira Jose Luis
- Aguiar Ferreira Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16354 , F 219, S 8, H M 111380, I/A 201 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-28
Empresa: LEDERLE SL
Apoderado
- Aguiar Ferreira Jose Luis
- Aguiar Ferreira Jose Luis
- Aguiar Ferreira Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12350 , F 224, S 8, H M 196187, I/A 52 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-28
Empresa: ORFI FARMA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10397 , F 165, S 8, H M 165298, I/A 69 (12/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-28
Empresa: WYETH FARMA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16354 , F 218, S 8, H M 111380, I/A 199 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-28
Información de AGUIAR FERREIRA JOSE LUIS
Mostramos los datos de AGUIAR FERREIRA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUIAR FERREIRA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos