AGUDO LOPEZ RAMOS JORGE
Informe ejecutivo de AGUDO LOPEZ RAMOS JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE AGUDO LOPEZ RAMOS JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARZAUTO TCR SL | Administrador Unico | 22/07/2022 | |
INIASA ESPAÑA SL | Socio Unico | 22/02/2022 | |
K80 GLOBAL A5 SL | Administrador Unico | 13/01/2022 | |
MARATON CENTRO DE NEGOCIOS SL | Administrador Unico | 05/11/2021 | |
INIASA ESPAÑA SL | Administrador Unico | 05/06/2017 | |
ABACADAE SL | Administrador Solidario | 05/08/2015 | |
CENTRO DE TRANSFORMACION EXPERIMENTAL SL | Administrador Concursal | 18/10/2012 | |
MORAISBOR SL | Administrador Solidario | 28/02/2011 |
VINCULACIONES DE AGUDO LOPEZ RAMOS JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUDO LOPEZ RAMOS JORGE
Empresa: FCO ZAMBRANO Y ANTONIO GARCIA SL
Administrador Unico
- Agudo Lopez Ramos Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 32, S 8, H AS 12524, I/A 6 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-33
Empresa: COSECHEROS EMBOTELLADORES SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COSECHEROS EMBOTELLADORES SA
Nif:A45003407
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Agudo Lopez Ramos Jorge
Juzgado:1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 1 Y DE LO MERCANTIL DE TOLEDO
Número:1
Juez / Ponente:BRIGIDANO MARTINEZ, JUAN RAMON
Fecha de Resolución:18/12/0214
Número Procedimiento Concursal:639/2008
Datos Registrales:
Tomo:
685
Libro:
0
Folio:
213
Hoja:
8-9273
Inscripción:
9
Fecha Inscripción24/05/2022
Registro:Registro Mercantil de Toledo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 213, S 8, H TO 9273, I/A 9 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-45
Empresa: INIASA ESPAÑA SL
Nuevo Socio Único
- Agudo Lopez Ramos Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1644 , F 181, S 8, H TO 39563, I/A 3 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-45
Empresa: K80 GLOBAL A5 SL
Administrador Unico
- Agudo Lopez Ramos Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1726 , F 140, S 8, H TO 43934, I/A 2 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-45
Empresa: K80 GLOBAL A5 SL
Administrador Solidario
- Agudo Lopez Ramos Jorge
- Bortos Ionut-florin
- Govoreanu Constantin-iulian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1726 , F 140, S 8, H TO 43934, I/A 2 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-45
Empresa: MARATON CENTRO DE NEGOCIOS SL
Administrador Unico
- Agudo Lopez Ramos Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42656 , F 100, S 8, H M 754416, I/A 1 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-28
Administrador Unico
- Agudo Lopez Ramos Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39669 , F 216, S 8, H M 704889, I/A 3 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-28
Empresa: JORMA GLOBAL PROYECT SL
Administrador Unico
- Agudo Lopez Ramos Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41564 , F 80, S 8, H M 736381, I/A 2 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-28
Empresa: K80 GLOBAL A5 SL
Administrador Solidario
- Agudo Lopez Ramos Jorge
- Bortos Ionut-florin
- Govoreanu Constantin-iulian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1726 , F 139, S 8, H TO 43934, I/A 1 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-45
Administrador Unico
- Agudo Lopez Ramos Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39669 , F 215, S 8, H M 704889, I/A 2 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28
VER MAS ACTOS
Información de AGUDO LOPEZ RAMOS JORGE
Mostramos los datos de AGUDO LOPEZ RAMOS JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUDO LOPEZ RAMOS JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos