AGUADO SANCHIS DOLORES
Informe ejecutivo de AGUADO SANCHIS DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE AGUADO SANCHIS DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FARTONS POLO SL | Auditor Suplente | 04/07/2024 | |
LADRILLOS RAMOS SL | Liquidador Judicial | 05/02/2024 | |
ANTONIO CARDO SL | Auditor Suplente | 21/03/2023 | |
ARKOSLIGHT SL | Auditor Suplente | 23/11/2021 | |
FARTONS POLO SL | Auditor Suplente | 20/07/2021 | |
VOLCAN CANARIO SL | Administrador Concursal | 04/05/2021 | |
ANTONIO CARDO SL | Auditor Suplente | 21/08/2020 | |
DISTRIBUCIONES VELENOIL SL | Auditor | 14/05/2019 | |
AGUAS Y RIEGOS DE MONTESANO SL | Auditor | 16/07/2009 | |
AUTOMOCION CANO SA | Auditor Suplente | 23/02/2009 |
VINCULACIONES DE AGUADO SANCHIS DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUADO SANCHIS DOLORES
Empresa: FARTONS POLO SL
Auditor Suplente
- Aguado Sanchis Dolores
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 3018, I/A 22 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-46
Empresa: LADRILLOS RAMOS SL
Liquidador Judicial
- Aguado Sanchis Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 684, L 251, F 30, S 8, H CS 6849, I/A 9 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-12
Empresa: ANTONIO CARDO SL
Auditor Suplente
- Aguado Sanchis Dolores
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4190, L 1502, F 129, S 8, H V 20248, I/A 13 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-46
Empresa: ARKOSLIGHT SL
Auditor Suplente
- Aguado Sanchis Dolores
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9722, L 7004, F 86, S 8, H V 157101, I/A 8 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-46
Empresa: FARTONS POLO SL
Auditor Suplente
- Aguado Sanchis Dolores
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2888, L 204, F 139, S 8, H V 3018, I/A 20 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-46
Empresa: VOLCAN CANARIO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VOLCAN CANARIO SL
Nif:B76511518
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Aguado Sanchis Dolores
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Juez / Ponente:ELENA FRAILE LAFUENTE
Fecha de Resolución:15/04/2021
Número Procedimiento Concursal:95/2021
Datos Registrales:
Tomo:
3140
Libro:
0
Folio:
46
Hoja:
8-47193
Inscripción:
3
Fecha Inscripción04/05/2021
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3140 , F 46, S 8, H TF 47193, I/A 3 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-38
Empresa: ANTONIO CARDO SL
Auditor Suplente
- Aguado Sanchis Dolores
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4190, L 1502, F 128, S 8, H V 20248, I/A 12 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-46
Empresa: DISTRIBUCIONES VELENOIL SL
Auditor
- Aguado Sanchis Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5029, L 2337, F 209, S 8, H V 37737, I/A 4 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-46
Empresa: BRAND'S COLLECTIONS SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LA MERCANTIL DE ALICANTE
Número:2
Juez / Ponente:LUIS SELLER ROCA DE TOGORES
Fecha de Resolución:27/03/2009
Número Procedimiento Concursal:146/2009
Datos Registrales:
Tomo:
3154
Libro:
0
Folio:
210
Hoja:
8-104820
Inscripción:
8
Fecha Inscripción04/12/2018
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 210, S 8, H A 104820, I/A 8 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-03
Empresa: MATELCHE SL
Fase del concurso
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE ALICANTE
Número:1
Juez / Ponente:RAFAEL FUENTES DEVESA
Fecha de Resolución:17/09/2009
Número Procedimiento Concursal:628/2009
Datos Registrales:
Tomo:
1436
Libro:
0
Folio:
187
Hoja:
8-13259
Inscripción:
7
Fecha Inscripción10/02/2015
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 187, S 8, H A 13259, I/A 7 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-03
VER MAS ACTOS
Información de AGUADO SANCHIS DOLORES
Mostramos los datos de AGUADO SANCHIS DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUADO SANCHIS DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos