ADEVA MORALES MARIA JESUS
Informe ejecutivo de ADEVA MORALES MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ADEVA MORALES MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS INMOBILIARIOS RUSELL SL | Apoderado | 08/03/2018 |
VINCULACIONES DE ADEVA MORALES MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ADEVA MORALES MARIA JESUS
Empresa: TURAMBAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Adeva Morales Maria Jesus
- Serarols Ballus Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32087 , F 36, S 8, H M 307902, I/A 19 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-28
Apoderado
- Adeva Morales Maria Jesus
- Serarols Ballus Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35567 , F 130, S 8, H M 344785, I/A 54 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-28
Empresa: PROYECTOS INMOBILIARIOS RUSELL SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35290 , F 76, S 8, H M 502390, I/A 9 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-28
Empresa: TURAMBAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32087 , F 34, S 8, H M 307902, I/A 17 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35567 , F 125, S 8, H M 344785, I/A 43 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-28
Información de ADEVA MORALES MARIA JESUS
Mostramos los datos de ADEVA MORALES MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ADEVA MORALES MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos