ABRIL SOSPEDRA FRANCISCO JOAQUIN
Informe ejecutivo de ABRIL SOSPEDRA FRANCISCO JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ABRIL SOSPEDRA FRANCISCO JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SATER DIVISION IBERICA SL | Administrador Concursal | 18/02/2022 | |
MIMA STEEL SL | Administrador Concursal | 21/01/2013 | 30/12/2020 |
FUTURLATEX LEVANTE SL | Administrador Concursal | 14/03/2014 | 26/03/2019 |
VINCULACIONES DE ABRIL SOSPEDRA FRANCISCO JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABRIL SOSPEDRA FRANCISCO JOAQUIN
Empresa: SATER DIVISION IBERICA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SATER DIVISION IBERICA SL
Nif:B97356539
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL 2 DE VALENCIA
Número:2
Juez / Ponente:ROSA SONSOLES HERNANDEZ GONZALEZ
Fecha de Resolución:02/07/2012
Número Procedimiento Concursal:779/2012
Datos Registrales:
Tomo:
7588
Libro:
4888
Folio:
54
Hoja:
8-92160
Inscripción:
5
Fecha Inscripción18/02/2022
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7588, L 4888, F 54, S 8, H V 92160, I/A 5 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-46
Empresa: MIMA STEEL SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MIMA STEEL SL
Nif:B97748594
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:11/01/2013
Número Procedimiento Concursal:1636/2012
Datos Registrales:
Tomo:
8469
Libro:
5759
Folio:
78
Hoja:
8-114500
Inscripción:
8
Fecha Inscripción30/12/2020
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8469, L 5759, F 78, S 8, H V 114500, I/A 8 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-46
Empresa: FUTURLATEX LEVANTE SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FUTURLATEX LEVANTE SL
Nif:B97737076
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:05/12/2013
Número Procedimiento Concursal:1051/2013
Datos Registrales:
Tomo:
8441
Libro:
5731
Folio:
58
Hoja:
8-113499
Inscripción:
7
Fecha Inscripción26/03/2019
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8441, L 5731, F 58, S 8, H V 113499, I/A 7 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-46
Empresa: FUTURLATEX LEVANTE SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FUTURLATEX LEVANTE SL
Nif:B97737076
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:05/12/2013
Número Procedimiento Concursal:1051/2013
Datos Registrales:
Tomo:
8441
Libro:
5731
Folio:
58
Hoja:
8-113499
Inscripción:
5
Fecha Inscripción14/03/2014
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8441, L 5731, F 58, S 8, H V 113499, I/A 5 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-46
Empresa: MIMA STEEL SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MIMA STEEL SL
Nif:B97748594
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:11/01/2013
Número Procedimiento Concursal:1636/2012
Datos Registrales:
Tomo:
8469
Libro:
5759
Folio:
77
Hoja:
8-114500
Inscripción:
6
Fecha Inscripción21/01/2013
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8469, L 5759, F 77, S 8, H V 114500, I/A 6 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-46
Información de ABRIL SOSPEDRA FRANCISCO JOAQUIN
Mostramos los datos de ABRIL SOSPEDRA FRANCISCO JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABRIL SOSPEDRA FRANCISCO JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos