ABAD ALEDON MODESTO
Informe ejecutivo de ABAD ALEDON MODESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ABAD ALEDON MODESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERCARODA SA | Administrador Unico | 06/05/2024 | |
ASVIZ INMOBILIARIA SA | Consejero Delegado Solidario | 04/04/2024 | |
ASVIZ INMOBILIARIA SA | Presidente | 04/04/2024 | |
AGRICOLA Y GANADERA CASA DE LA ERA SA | Administrador Unico | 04/04/2024 | |
AUTOSERVICIOS MANCHEGOS SL | Administrador Unico | 10/01/2023 | |
FAMILOPAL SL | Administrador Solidario | 28/11/2017 | |
SUPERMERCADOS SIGLO XXI SL | Administrador Solidario | 18/04/2016 | |
CONACO SA | Apoderado | 31/12/2015 | |
ASVIZ INMOBILIARIA SA | Consejero Delegado Solidario | 27/12/2013 | |
ASVIZ INMOBILIARIA SA | Consejero | 27/12/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ABAD ALEDON MODESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABAD ALEDON MODESTO
Empresa: MERCARODA SA
Administrador Unico
- Abad Aledon Modesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1072, L 836, F 26, S 8, H AB 3046, I/A 8 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-02
Empresa: MERCARODA SA
Consejero Delegado Solidario
- Abad Aledon Asuncion Francisca
- Abad Aledon Modesto
Consejero
- Abad Aledon Asuncion Francisca
- Abad Aledon Maria Antonia
- Abad Aledon Modesto
Presidente
- Abad Aledon Modesto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1072, L 836, F 26, S 8, H AB 3046, I/A 8 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-02
Administrador Unico
- Abad Aledon Modesto
Administrador Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 805 , F 46, S 8, H CU 1203, I/A 11 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-16
Consejero Delegado Solidario
- Abad Aledon Modesto
- Jimenez Abad Pedro Javier
Consejero
- Abad Aledon Asuncion Francisca
- Abad Aledon Modesto
- Abad Martin Joaquin
- Jimenez Abad Pedro Javier
Presidente
- Abad Aledon Modesto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 805 , F 46, S 8, H CU 1203, I/A 11 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-16
Empresa: ASVIZ INMOBILIARIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Abad Aledon Modesto
- Jimenez Abad Pedro Javier
Presidente
- Abad Aledon Modesto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 32, S 8, H CU 1204, I/A 18 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-16
Empresa: ASVIZ INMOBILIARIA SA
Consejero
- Abad Aledon Asuncion Francisca
- Abad Aledon Modesto
- Abad Martin Joaquin
- Jimenez Abad Pedro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807 , F 165, S 8, H CU 1204, I/A 17 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-16
Empresa: AUTOSERVICIOS MANCHEGOS SL
Administrador Unico
- Abad Aledon Modesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 996, L 760, F 12, S 8, H AB 3059, I/A 8 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-02
Empresa: AUTOSERVICIOS MANCHEGOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Abad Aledon Modesto
Consejero
- Abad Aledon Asuncion Francisca
- Abad Aledon Maria Antonia
- Abad Aledon Modesto
Secretario
- Abad Aledon Modesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 996, L 760, F 12, S 8, H AB 3059, I/A 8 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-02
Empresa: FRULONJA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Abad Aledon Modesto
- Sanchez Muñoz Roque
Consejero
- Abad Aledon Modesto
- Sanchez Muñoz Roque
Secretario
- Abad Aledon Modesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497, L 261, F 114, S 8, H AB 6340, I/A 6 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-02
Consejero Delegado Solidario
- Abad Aledon Modesto
- Jimenez Abad Pedro Javier
Consejero
- Abad Aledon Asuncion Francisca
- Abad Aledon Modesto
- Abad Martin Joaquin
- Jimenez Abad Pedro Javier
Presidente
- Abad Aledon Modesto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 525 , F 52, S 8, H CU 1203, I/A 8 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-16
VER MAS ACTOS
Información de ABAD ALEDON MODESTO
Mostramos los datos de ABAD ALEDON MODESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABAD ALEDON MODESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos