ABAD ALEDON MARIA ANTONIA
Informe ejecutivo de ABAD ALEDON MARIA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ABAD ALEDON MARIA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERCARODA SA | Consejero | 08/11/2019 | 06/05/2024 |
ASVIZ INMOBILIARIA SA | Consejero Delegado Solidario | 25/01/2019 | 30/11/2023 |
ASVIZ INMOBILIARIA SA | Consejero | 27/12/2013 | 30/11/2023 |
AUTOSERVICIOS MANCHEGOS SL | Consejero | 11/07/2018 | 10/01/2023 |
AGRICOLA Y GANADERA CASA DE LA ERA SA | Consejero Delegado Solidario | 27/12/2013 | 11/12/2019 |
AGRICOLA Y GANADERA CASA DE LA ERA SA | Secretario | 27/12/2013 | 11/12/2019 |
AGRICOLA Y GANADERA CASA DE LA ERA SA | Consejero | 27/12/2013 | 11/12/2019 |
MERCARODA SA | Consejero | 20/05/2014 | 08/11/2019 |
INVERSIONES RIATO 41 SL | Consejero Delegado Solidario | 08/10/2014 | |
AUTOSERVICIOS MANCHEGOS SL | Consejero | 31/07/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ABAD ALEDON MARIA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABAD ALEDON MARIA ANTONIA
Empresa: MERCARODA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Abad Aledon Asuncion Francisca
- Abad Aledon Maria Antonia
- Abad Aledon Modesto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1072, L 836, F 26, S 8, H AB 3046, I/A 8 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-02
Empresa: ASVIZ INMOBILIARIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Abad Aledon Maria Antonia
Consejero
- Abad Aledon Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807 , F 160, S 8, H CU 1204, I/A 16 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-16
Empresa: AUTOSERVICIOS MANCHEGOS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Abad Aledon Asuncion Francisca
- Abad Aledon Maria Antonia
- Abad Aledon Modesto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 996, L 760, F 12, S 8, H AB 3059, I/A 8 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-02
Consejero Delegado Solidario
- Abad Aledon Maria Antonia
- Abad Aledon Modesto
Consejero
- Abad Aledon Asuncion Francisca
- Abad Aledon Jose
- Abad Aledon Maria Antonia
- Abad Aledon Modesto
Presidente
Secretario
- Abad Aledon Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 525 , F 52, S 8, H CU 1203, I/A 8 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-16
Empresa: MERCARODA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Abad Aledon Asuncion Francisca
- Abad Aledon Maria Antonia
- Abad Aledon Modesto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596, L 360, F 119, S 8, H AB 3046, I/A 4 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-02
Empresa: MERCARODA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Abad Aledon Asuncion Francisca
- Abad Aledon Consuelo
- Abad Aledon Jose
- Abad Aledon Maria Antonia
- Abad Aledon Modesto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596, L 360, F 119, S 8, H AB 3046, I/A 4 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-02
Empresa: ASVIZ INMOBILIARIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Abad Aledon Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 755 , F 59, S 8, H CU 1204, I/A 12 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-16
Empresa: ASVIZ INMOBILIARIA SA
Consejero
- Abad Aledon Asuncion Francisca
- Abad Aledon Maria Antonia
- Abad Aledon Modesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 608 , F 205, S 8, H CU 1204, I/A 11 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-16
Empresa: AUTOSERVICIOS MANCHEGOS SL
Consejero
- Abad Aledon Asuncion Francisca
- Abad Aledon Jose
- Abad Aledon Maria Antonia
- Abad Aledon Modesto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 764, L 528, F 150, S 8, H AB 3059, I/A 5 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-02
Empresa: INVERSIONES RIATO 41 SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
- Abad Aledon Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22284 , F 148, S 8, H M 397800, I/A 4 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-28
VER MAS ACTOS
Información de ABAD ALEDON MARIA ANTONIA
Mostramos los datos de ABAD ALEDON MARIA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABAD ALEDON MARIA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos