ZZ VISTA ALEGRE TWO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marques del Riscal, 11
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ZZ VISTA ALEGRE TWO SL
CIF B09930652
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 18/03/2022
Órgano Administración Administrador único
Propietario ZAR INVESTMENTS SAL
VINCULACIONES DE ZZ VISTA ALEGRE TWO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZZ VISTA ALEGRE TWO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcalde Strohschein Marco | Apoderado Solidario | 09/04/2022 | 25/06/2024 |
Calvo Quesada Juan Carlos | Representante | 01/12/2023 | 25/06/2024 |
Calvo Quesada Juan Carlos | Liquidador | 25/06/2024 | 25/06/2024 |
Fruhbeck Borrero Guillermo Cayo | Apoderado Solidario | 09/04/2022 | 25/06/2024 |
Fruhbeck Olmedo Guillermo | Apoderado Solidario | 09/04/2022 | 25/06/2024 |
RENOVATIO FINANCIAL INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 01/12/2023 | 25/06/2024 |
REPREFISCAL SL | Apoderado | 09/04/2022 | 25/06/2024 |
ZAR INVESTMENTS SAL | Socio Unico | 09/04/2022 | 25/06/2024 |
Calvo Quesada Juan Carlos | Administrador Unico | 09/04/2022 | 01/12/2023 |
ACTOS BORME DE ZZ VISTA ALEGRE TWO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 765136, I/A 3 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 765136, I/A 3 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 765136, I/A 3 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 765136, I/A 3 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43310 , F 212, S 8, H M 765136, I/A 2 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43310 , F 212, S 8, H M 765136, I/A 2 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-28
Administrador Unico
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43310 , F 210, S 8, H M 765136, I/A 1 (09/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43310 , F 210, S 8, H M 765136, I/A 1 (09/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-28
Dirección:C/ MARQUES DE RISCAL, NUMERO 11, 5º (MADRID)
Comienzo de operaciones:18/03/22
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La compra, venta, alquiler, parcelación y urbanización de solares, terrenos y fincas de cualquier naturaleza, pudiendo proceder a la edificación de los mismos y a su enajenación, íntegramente, en forma parcial o en régimen de propiedad horizontal por cuenta propia o de terceros..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43310 , F 210, S 8, H M 765136, I/A 1 (09/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-28