ZUVITRANS SL - EXTINGUIDA
Dirección social CMÑO Tras da Vila, 34
Código Postal 15621
Municipio Cabanas
Provincia A Coruña
Razón Social ZUVITRANS SL
CIF B15340342
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ZUVITRANS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZUVITRANS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Buitron Arce Cristina | Administrador Mancomunado | 20/12/2013 | 25/05/2016 |
Buitron Arce Cristina | Apoderado Solidario | 20/12/2013 | 25/05/2016 |
Buitron Arce Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 20/12/2013 | 25/05/2016 |
Buitron Arce Francisco Javier | Apoderado Solidario | 20/12/2013 | 25/05/2016 |
Buitron Arce Ignacio | Administrador Mancomunado | 20/12/2013 | 25/05/2016 |
Buitron Arce Ignacio | Apoderado Solidario | 20/12/2013 | 25/05/2016 |
Buitron Sanchez Francisco | Administrador Unico | 11/05/2009 | 20/12/2013 |
Buitron Sanchez Francisco | Administrador Mancomunado | 11/05/2009 | |
Duarte Gonzalez Manuel | Administrador Mancomunado | 11/05/2009 |
ACTOS BORME DE ZUVITRANS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 144, S 8, H C 2289, I/A 7 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 144, S 8, H C 2289, I/A 7 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 144, S 8, H C 2289, I/A 7 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-15
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 142, S 8, H C 2289, I/A 6 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 142, S 8, H C 2289, I/A 5 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 142, S 8, H C 2289, I/A 5 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 142, S 8, H C 2289, I/A 5 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-153-15
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-15
- C/ TRAS LA VILA 34 2 A - EDIFICIO SOL (CABANAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899 , F 142, S 8, H C 2289, I/A 4 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-15