ZURBANO ASOCIADOS VVCONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 36
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ZURBANO ASOCIADOS VVCONSULTORES SL
CIF B83841858
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 17/12/2003
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario JDA MADRID LEGALTAX SLP
VINCULACIONES DE ZURBANO ASOCIADOS VVCONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZURBANO ASOCIADOS VVCONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Cruz Delgado Gabriel | Administrador Solidario | 15/10/2019 | 16/03/2021 |
Hernandez Perez Marta | Administrador Solidario | 15/10/2019 | 16/03/2021 |
JDA MADRID LEGALTAX SLP | Socio Unico | 15/10/2019 | 16/03/2021 |
Alama Marti Dolores | Apoderado | 30/01/2020 | 23/03/2020 |
Garcia De Vinuesa Catalan Francisco | Administrador Mancomunado | 26/05/2015 | 15/10/2019 |
Hernandez Perez Marta | Administrador Mancomunado | 26/05/2015 | 15/10/2019 |
Hernandez Perez Marta | Administrador Unico | 30/04/2014 | 26/05/2015 |
Garcia De Vinuesa Catalan Francisco | Administrador Mancomunado | 30/04/2014 | |
Hernandez Perez Marta | Administrador Mancomunado | 30/04/2014 |
ACTOS BORME DE ZURBANO ASOCIADOS VVCONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19570 , F 12, S 8, H M 343810, I/A 9 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19570 , F 12, S 8, H M 343810, I/A 9 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19570 , F 12, S 8, H M 343810, I/A 9 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19570 , F 12, S 8, H M 343810, I/A 8 (23/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19570 , F 11, S 8, H M 343810, I/A 7 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-28
- C/ PRINCIPE DE VERGARA 36 - 3º DERECHA -C.P. 28011 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19570 , F 11, S 8, H M 343810, I/A 6 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19570 , F 11, S 8, H M 343810, I/A 6 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19570 , F 11, S 8, H M 343810, I/A 6 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19570 , F 11, S 8, H M 343810, I/A 6 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19570 , F 11, S 8, H M 343810, I/A 6 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-28