ZUBIGEM 22 SL - EXTINGUIDA
Dirección social ZONA PORTUARIA, PLANTA 1&, EDIF. CONSIGNATARIOS, 1
Código Postal 20110
Municipio Pasaia
Provincia Gipuzkoa
Razón Social ZUBIGEM 22 SL
CIF B75099218
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 15/11/2013
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario GUJE SL
VINCULACIONES DE ZUBIGEM 22 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZUBIGEM 22 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guibert Ucin Maria Isabel | Administrador Mancomunado | 09/12/2013 | 24/11/2017 |
Guibert Ucin Maria Isabel | Apoderado | 03/01/2014 | 24/11/2017 |
Guibert Ucin Maria Luisa Aranzazu | Administrador Mancomunado | 09/12/2013 | 24/11/2017 |
Guibert Ucin Rafael | Administrador Mancomunado | 09/12/2013 | 24/11/2017 |
GUJE SL | Socio Unico | 27/10/2017 | 24/11/2017 |
GUJE SL | Socio único | 24/11/2017 |
ACTOS BORME DE ZUBIGEM 22 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2624 , F 220, S 8, H SS 35931, I/A 5 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2624 , F 220, S 8, H SS 35931, I/A 5 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-20
Apoderado
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2624 , F 220, S 8, H SS 35931, I/A 5 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2624 , F 220, S 8, H SS 35931, I/A 5 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2624 , F 219, S 8, H SS 35931, I/A 4 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-20
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2624 , F 218, S 8, H SS 35931, I/A 3 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2624 , F 218, S 8, H SS 35931, I/A 2 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2624 , F 216, S 8, H SS 35931, I/A 1 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-20
Dirección:ZONA PORTUARIA, PLANTA 1&, EDIF. CONSIGNATARIOS, 1 (PASAIA)
Comienzo de operaciones:15/11/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1. Adquisición, tenencia, administración, disfrute y enajenación de valores mobiliarios, créditos y derechos, acciones y participaciones sociales, bonos y obligaciones, sean del Estado, Corporaciones Locales, Organismos Autónomos, o empresas privadas, estén o no cotizadas en bolsa, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2624 , F 216, S 8, H SS 35931, I/A 1 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-20