ZUAZO 2006 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Concha General, 8
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social ZUAZO 2006 SL
CIF B01397066
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ZUAZO 2006 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZUAZO 2006 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Montaña Herrera Javier | Liquidador | 20/12/2022 | 26/06/2023 |
Montaña Herrera Javier | Administrador Unico | 26/07/2012 | 20/12/2022 |
PROMOCIONES JTRES ABRA SL | Socio Unico | 04/06/2013 | 04/06/2013 |
Bueno Aguilera Juan Ignacio | Administrador Solidario | 17/08/2009 | 26/07/2012 |
Campo Cuquejo Juan | Administrador Solidario | 26/07/2012 | |
Velez Sanchez Francisco Javier | Administrador Solidario | 17/08/2009 |
ACTOS BORME DE ZUAZO 2006 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310 , F 160, S 8, H BI 60854, I/A 5 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310 , F 160, S 8, H BI 60854, I/A 5 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310 , F 160, S 8, H BI 60854, I/A 4 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310 , F 160, S 8, H BI 60854, I/A 4 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310 , F 160, S 8, H BI 60854, I/A 4 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310 , F 159, S 8, H BI 60854, I/A 3 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-48
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310 , F 159, S 8, H BI 60854, I/A 3 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-48
- C/ GENERAL CONCHA 8 1º- DCHA (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5310 , F 159, S 8, H BI 60854, I/A 2 (03/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 134, S 8, H VI 11406, I/A 4 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-01
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 134, S 8, H VI 11406, I/A 4 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-01