ZTORYLABS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 343
Código Postal 08037
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ZTORYLABS SL
CIF B66231481
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 01/03/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ZTORYLABS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZTORYLABS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rustan Jehangir Panday | Liquidador | 06/10/2020 | 06/10/2020 |
Rustan Jehangir Panday | Administrador Unico | 21/02/2020 | 06/10/2020 |
Johan Martin Samami Amleshi Nilsson | Administrador Unico | 15/12/2014 | 21/02/2020 |
Bravo Gorgonio Andres | Apoderado Solidario | 01/04/2015 | 02/12/2015 |
Rocas Royo Marc | Apoderado Solidario | 31/12/2014 | 18/05/2015 |
Rocas Royo Marcos | Administrador Unico | 26/03/2014 | 15/12/2014 |
ACTOS BORME DE ZTORYLABS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44232 , F 99, S 8, H B 450402, I/A 10 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44232 , F 99, S 8, H B 450402, I/A 10 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44232 , F 99, S 8, H B 450402, I/A 10 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44232 , F 99, S 8, H B 450402, I/A 9 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44232 , F 99, S 8, H B 450402, I/A 9 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-08
- AV DIAGONAL Num.343 P.1 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44232 , F 99, S 8, H B 450402, I/A 8 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-08
- CL SARDENYA Num.229 P.AT PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44232 , F 99, S 8, H B 450402, I/A 7 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART. 5 : FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, INICIANDOSE EL DIA 1 DE JULIO Y FINALIZANDO EL 30 DE JUNIO DE CADA AÑO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44232 , F 99, S 8, H B 450402, I/A 7 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44232 , F 98, S 8, H B 450402, I/A 6 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44232 , F 98, S 8, H B 450402, I/A 5 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-08