ZRU DE LINE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Conde de Vilches, 29
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ZRU DE LINE SL
CIF B85842896
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 15/12/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ZRU DE LINE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZRU DE LINE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guardiola Moreno Angel | Liquidador Solidario | 18/12/2019 | 18/12/2019 |
Guardiola Moreno Angel | Administrador Solidario | 16/05/2017 | 18/12/2019 |
Lopez Muñoz De Baena Jose Luis | Liquidador Solidario | 18/12/2019 | 18/12/2019 |
Lopez Muñoz De Baena Jose Luis | Administrador Solidario | 16/05/2017 | 18/12/2019 |
Guardiola Moreno Angel | Administrador Unico | 19/01/2010 | 16/05/2017 |
ACTOS BORME DE ZRU DE LINE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27332 , F 117, S 8, H M 492484, I/A 3 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27332 , F 117, S 8, H M 492484, I/A 3 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27332 , F 117, S 8, H M 492484, I/A 3 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27332 , F 117, S 8, H M 492484, I/A 3 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27332 , F 117, S 8, H M 492484, I/A 2 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27332 , F 117, S 8, H M 492484, I/A 2 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27332 , F 117, S 8, H M 492484, I/A 2 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27332 , F 112, S 8, H M 492484, I/A 1 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-28
Dirección:CONDE VILCHES, Nº 29, 2º, J, D. (MADRID)
Comienzo de operaciones:15/12/09
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:CONSULTORIA E INTERMEDIACION NACIONAL E INTERNACIONAL EN CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL MARKETING, LA COMUNICACION Y LA PUBLICIDAD, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27332 , F 112, S 8, H M 492484, I/A 1 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-28