ZOVIROMER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Cañalejo, 36
Código Postal 41701
Municipio Dos Hermanas
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social ZOVIROMER SL
CIF B90380502
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 22/05/2018
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ZOVIROMER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZOVIROMER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Caravaca Guillen Zoraida | Administrador Solidario | 09/07/2018 | 29/09/2020 |
Caravaca Guillen Zoraida | Liquidador Unico | 29/09/2020 | 29/09/2020 |
Marquez Garcia David | Administrador Solidario | 09/07/2018 | 29/09/2020 |
Rodriguez Rodriguez Rafael | Administrador Solidario | 09/07/2018 | 29/09/2020 |
Garcia Zamudio Rosa Maria | Administrador Solidario | 09/07/2018 | 07/07/2020 |
Huesca Montilla Juan Manuel | Administrador Solidario | 09/07/2018 | 07/07/2020 |
ACTOS BORME DE ZOVIROMER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6576 , F 192, S 8, H SE118383, I/A 3 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6576 , F 192, S 8, H SE118383, I/A 3 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6576 , F 192, S 8, H SE118383, I/A 3 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6576 , F 192, S 8, H SE118383, I/A 3 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-41
Administrador Solidario
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6576 , F 192, S 8, H SE118383, I/A 3 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6576 , F 192, S 8, H SE118383, I/A 2 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6576 , F 190, S 8, H SE118383, I/A 1 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-41
Dirección:C/ CAÑALEJO 36 (DOS HERMANAS)
Comienzo de operaciones:22/05/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La actividad de hostelería con servicios de comidas, desayunos, almuerzo, meriendas y cenas con parque infantil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6576 , F 190, S 8, H SE118383, I/A 1 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-41