ZONA SOLAR SL - EXTINGUIDA
Municipio Albolote
Provincia Granada
Razón Social ZONA SOLAR SL
CIF B18688093
Actividad Comercio de energía eléctrica
Fecha de Constitución 25/05/2004
Página Web www.zonasolar.com
VINCULACIONES DE ZONA SOLAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZONA SOLAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bertos Molina Gabriel | Apoderado Mancomunado | 05/11/2009 | 10/05/2013 |
Bertos Molina Gabriel | Consejero | 10/05/2013 | |
Bertos Torres Mariano | Consejero | 10/05/2013 | |
Martinez Lopez-mañas David | Apoderado Mancomunado | 05/11/2009 | 10/05/2013 |
Martinez Lopez-mañas David | Secretario | 10/05/2013 | |
Martinez Lopez-mañas David | Consejero Delegado Mancomunado | 10/05/2013 | |
Martinez Lopez-mañas David | Consejero | 10/05/2013 | |
Martinez Lopez-mañas David | Liquidador Mancomunado | 10/05/2013 | 10/05/2013 |
Plata Plata Jose | Consejero | 10/05/2013 | |
Plata Plata Juan Manuel | Apoderado Mancomunado | 05/11/2009 | 10/05/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ZONA SOLAR SL
- Depósito de libros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1102 , F 33, S 8, H GR 24666, I/A 9 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1102 , F 33, S 8, H GR 24666, I/A 9 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-18
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1102 , F 33, S 8, H GR 24666, I/A 9 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-18
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1102 , F 33, S 8, H GR 24666, I/A 9 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-18
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-18
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2011-9-18
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2011-9-18
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1102 , F 33, S 8, H GR 24666, I/A 8 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-18
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1102 , F 33, S 8, H GR 24666, I/A 7 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-219-18
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2009)
CVE: BORME-B-2009-69-18