ZOCO CORDOBA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Maria Martorell, S/N
Código Postal 14005
Municipio Córdoba
Provincia Córdoba
Razón Social ZOCO CORDOBA SA
CIF A14201800
Capital Social 354491.12 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ZOCO CORDOBA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZOCO CORDOBA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEZA CALIDAD SA | Liquidador Solidario | 06/08/2015 | 04/11/2015 |
Deza Portero Antonio | Liquidador Solidario | 06/08/2015 | 04/11/2015 |
GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR SA | Liquidador Solidario | 06/08/2015 | 04/11/2015 |
COMPAÑIA MERIDIONAL DE INVERSIONES E INMUEBLES SL | Secretario | 13/01/2010 | 06/08/2015 |
COMPAÑIA MERIDIONAL DE INVERSIONES E INMUEBLES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 13/01/2010 | 06/08/2015 |
COMPAÑIA MERIDIONAL DE INVERSIONES E INMUEBLES SL | Consejero | 13/01/2010 | 06/08/2015 |
DEZA CALIDAD SA | Consejero Delegado Mancomunado | 13/01/2010 | 06/08/2015 |
DEZA CALIDAD SA | Consejero | 13/01/2010 | 06/08/2015 |
DEZA CALIDAD SA | Presidente | 13/01/2010 | 06/08/2015 |
GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR SA | Consejero | 13/01/2010 | 06/08/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ZOCO CORDOBA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 967 , F 192, S 8, H CO 2455, I/A 25 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-14
Capital Anterior: | 354.774,44 | Euros |
Disminución de capital | 283,32 | Euros |
Capital Actual: | 354.491,12 | Euros |
Porcentaje: | 0,08 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 967 , F 192, S 8, H CO 2455, I/A 25 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-14
Capital Anterior: | 359.462,33 | Euros |
Disminución de capital | 4.687,89 | Euros |
Capital Actual: | 354.774,44 | Euros |
Porcentaje: | 1,30 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 967 , F 192, S 8, H CO 2455, I/A 25 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-14
- Se cambia el representante de COMPAÑIA MERIDIONAL DE INVERSIONES E INMUEBLES SL, por GUTIERREZ RAVE ALCANTARA, MANUEL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 571 , F 225, S 8, H CO 2455, I/A 24 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 571 , F 224, S 8, H CO 2455, I/A 23 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-14
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 571 , F 224, S 8, H CO 2455, I/A 23 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-14
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 571 , F 224, S 8, H CO 2455, I/A 23 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-14
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-236-14
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-14
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-26-14