ZIZURKIL XXI SA - EXTINGUIDA
Dirección social . Hernandorena Kalea, 6
Código Postal 20159
Municipio Zizurkil
Provincia Gipuzkoa
Razón Social ZIZURKIL XXI SA
CIF A75027128
Capital Social 60101.21 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 20/09/2010
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Ayuntamiento De Zizurkil
VINCULACIONES DE ZIZURKIL XXI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZIZURKIL XXI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ayuntamiento De Zizurkil | Socio Unico | 19/11/2010 | 22/12/2014 |
Eceizabarrena Garmendia Jose Ramon | Secretario | 22/12/2014 | 22/12/2014 |
Esnaola Arruti Aritz | Consejero | 22/12/2014 | 22/12/2014 |
Izagirre Hortelano Jose Manuel | Consejero | 19/11/2010 | 22/12/2014 |
Izaguirre Hortelano Jose Manuel | Consejero | 22/12/2014 | 22/12/2014 |
Jauregiberri Ugartemendia Sagrario | Consejero | 19/11/2010 | 22/12/2014 |
Lazkano Larrañaga Maria Angeles | Consejero | 19/11/2010 | 22/12/2014 |
Lizarraga Gabirondo Nerea | Vicepresidente | 22/12/2014 | 22/12/2014 |
Lizarraga Gabirondo Nerea | Consejero | 22/12/2014 | 22/12/2014 |
Luengo Zapirain Jose Maria | Presidente | 22/12/2014 | 22/12/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ZIZURKIL XXI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2493 , F 85, S 8, H SS 32994, I/A 3 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2493 , F 85, S 8, H SS 32994, I/A 3 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2493 , F 85, S 8, H SS 32994, I/A 3 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-20
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2493 , F 85, S 8, H SS 32994, I/A 3 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2493 , F 84, S 8, H SS 32994, I/A 2 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-20
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2493 , F 84, S 8, H SS 32994, I/A 2 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2493 , F 84, S 8, H SS 32994, I/A 2 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2493 , F 83, S 8, H SS 32994, I/A 1 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2493 , F 83, S 8, H SS 32994, I/A 1 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-20
Dirección:C/ HERNANDORENA, 6. (ZIZURKIL)
Comienzo de operaciones:20/09/10
Objeto social:Promover, ordenar, urbanizar, comprar y vender suelo destinado a la ubicación de edificios residenciales, industriales y para toda clase de servicios, así como promover, proyectar, construir, comprar, vender o ceder en otrasformas, y gestionar viviendas, actividades económicas, servicios y dotacion
Capital Suscrito:60.101,21 Euros
Desembolsado:15.025,30 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2493 , F 83, S 8, H SS 32994, I/A 1 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-20