ZIV GRID AUTOMATION SL - EXTINGUIDA
Municipio Zamudio
Provincia Bizkaia
Razón Social ZIV GRID AUTOMATION SL
CIF B95264784
Actividad Fabricación de aparatos de distribución y control eléctrico
Fecha de Constitución 09/06/2003
Nombres Anteriores
- ZIV P MAS C SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA SL
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE ZIV GRID AUTOMATION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZIV GRID AUTOMATION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barcena Goicoechea Amagoia | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/06/2015 | 29/12/2017 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 15/12/2012 | 29/12/2017 |
Losa Saez Jose Maria | Apoderado | 18/11/2009 | 29/12/2017 |
Vijandi Urrechaga Dolores | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/06/2015 | 29/12/2017 |
ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA SL | Administrador Unico | 29/10/2013 | 29/12/2017 |
De Las Hayas Madariaga Iratxe | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/06/2015 | 04/10/2017 |
Ortega Lazaro Vidal | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/03/2011 | 24/06/2015 |
Quintanilla Adanez Rafael | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/03/2011 | 24/06/2015 |
Vijandi Urrechaga Dolores | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/03/2011 | 24/06/2015 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 26/06/2012 | 15/12/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ZIV GRID AUTOMATION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4308 , F 210, S 8, H BI 37193, I/Acierr (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4308 , F 210, S 8, H BI 37193, I/Acierr (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4308 , F 210, S 8, H BI 37193, I/A 21 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4308 , F 210, S 8, H BI 37193, I/A 20 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4308 , F 210, S 8, H BI 37193, I/A 19 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4308 , F 208, S 8, H BI 37193, I/A 18 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-48
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4308 , F 208, S 8, H BI 37193, I/A 18 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4308 , F 208, S 8, H BI 37193, I/A 17 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4308 , F 208, S 8, H BI 37193, I/A 16 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-48
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/3
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación de los artículos 28º y 29º de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4308 , F 208, S 8, H BI 37193, I/A 15 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-48