ZIPY LIFE SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social ZIPY LIFE SL
CIF B78184520
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Nombres Anteriores
- FAURO SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Fauro Llorente Alfredo
VINCULACIONES DE ZIPY LIFE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZIPY LIFE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Faauro Alonso Alfredo | Consejero | 24/12/2008 | 17/05/2013 |
Fauro Alonso Miguel Alberto | Consejero Delegado | 24/12/2008 | 17/05/2013 |
Fauro Alonso Miguel Alberto | Consejero | 24/12/2008 | 17/05/2013 |
Fauro Alonso Silvia | Apoderado | 18/09/2012 | 17/05/2013 |
Fauro Alonso Silvia | Secretario | 24/12/2008 | 17/05/2013 |
Fauro Alonso Silvia | Consejero | 24/12/2008 | 17/05/2013 |
Fauro Llorente Alfredo | Presidente | 24/12/2008 | 17/05/2013 |
Fauro Llorente Alfredo | Consejero | 24/12/2008 | 17/05/2013 |
Fauro Alonso Alfredo | Apoderado | 04/05/2009 | 17/09/2012 |
ACTOS BORME DE ZIPY LIFE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7157 , F 222, S 8, H M 116194, I/A 10 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7157 , F 222, S 8, H M 116194, I/A 10 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7157 , F 221, S 8, H M 116194, I/A 9 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7157 , F 221, S 8, H M 116194, I/A 8 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-28
Empresa: FAURO SL
- ZIPY LIFE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7157 , F 221, S 8, H M 116194, I/A 7 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-28
Empresa: FAURO SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-203-28
Empresa: FAURO SL
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-112-28
Empresa: FAURO SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7157 , F 95, S 8, H M 116194, I/A 6 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-28
Empresa: FAURO SL
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-21-28
Empresa: FAURO SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7157 , F 95, S 8, H M 116194, I/A 5 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-28