ZINPRIPE SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ZINPRIPE SL
CIF B63535611
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 27/05/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ZINPRIPE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZINPRIPE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Altirriba Carreras Maria | REPR.143 RRM | 07/08/2013 | 19/01/2024 |
SARASOTA 69 SL | Liquidador | 07/08/2013 | 19/01/2024 |
Altirriba Carreras Maria | REPR.143 RRM | 05/02/2009 | 07/08/2013 |
SARASOTA 69 SL | Administrador Unico | 05/02/2009 | 07/08/2013 |
CORPORACION MOBILIARIA NITUS SL | Administrador Solidario | 05/02/2009 | |
Maria Altirriba Carreras | REPR.143 RRM | 05/02/2009 | |
PIPO ADMINISTRACION EMPRESARIAL SL | Administrador Solidario | 05/02/2009 |
ACTOS BORME DE ZINPRIPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36805 , F 94, S 8, H B 287154, I/A 5 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36805 , F 94, S 8, H B 287154, I/A 5 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36805 , F 94, S 8, H B 287154, I/A 4 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36805 , F 94, S 8, H B 287154, I/A 4 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36805 , F 94, S 8, H B 287154, I/A 4 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-203-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36805 , F 93, S 8, H B 287154, I/A 3 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-08
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36805 , F 93, S 8, H B 287154, I/A 3 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-08