ZINK4ZINK SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 157
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ZINK4ZINK SL
CIF B86411782
Capital Social 27642.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 28/02/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ZINK4ZINK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZINK4ZINK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Merino Menendez Ramon | Liquidador | 12/01/2022 | 12/01/2022 |
Merino Menendez Ramon | Apoderado | 04/02/2014 | 12/01/2022 |
Sanchez Montero Domingo Jose | Administrador Unico | 30/03/2012 | 12/01/2022 |
ACTOS BORME DE ZINK4ZINK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29742 , F 164, S 8, H M 535123, I/A 3 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29742 , F 164, S 8, H M 535123, I/A 3 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29742 , F 164, S 8, H M 535123, I/A 3 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29742 , F 164, S 8, H M 535123, I/A 3 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29742 , F 163, S 8, H M 535123, I/A 2 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29742 , F 160, S 8, H M 535123, I/A 1 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-28
Dirección:C/ VELAZQUEZ 157 - PRIMERO (MADRID)
Comienzo de operaciones:28/02/12
Capital:27.642,00 Euros
Objeto social:EL DESARROLLO, REALIZACION, GESTION Y/O COMERCIALIZACION DE ACTIVIDADES DEPROMOCION, MARKETING Y COMUNICACION..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29742 , F 160, S 8, H M 535123, I/A 1 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-28