ZINK DISTRIBUTION SOLUTIONS EAF SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ciril Amorós, 58
Código Postal 46004
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social ZINK DISTRIBUTION SOLUTIONS EAF SL
CIF B67734103
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Fecha de Constitución 08/11/2021
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Cebolla Tomas Miguel
VINCULACIONES DE ZINK DISTRIBUTION SOLUTIONS EAF SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZINK DISTRIBUTION SOLUTIONS EAF SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cebolla Tomas Miguel | Socio Unico | 09/11/2021 | 31/08/2023 |
Cebolla Tomas Miguel | Administrador Solidario | 18/07/2023 | 31/08/2023 |
Estevan Fernandez Francisco | Liquidador Unico | 31/08/2023 | 31/08/2023 |
Estevan Fernandez Francisco | Administrador Solidario | 18/07/2023 | 31/08/2023 |
Estevan Fernandez Francisco | Administrador Unico | 09/11/2021 | 18/07/2023 |
ACTOS BORME DE ZINK DISTRIBUTION SOLUTIONS EAF SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11074, L 8352, F 145, S 8, H V 201182, I/A 3 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-172-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11074, L 8352, F 145, S 8, H V 201182, I/A 3 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-172-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11074, L 8352, F 145, S 8, H V 201182, I/A 3 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-172-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11074, L 8352, F 145, S 8, H V 201182, I/A 3 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-172-46
Administrador Solidario
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11074, L 8352, F 145, S 8, H V 201182, I/A 3 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-172-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11074, L 8352, F 145, S 8, H V 201182, I/A 2 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11074, L 8352, F 145, S 8, H V 201182, I/A 2 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11074, L 8352, F 145, S 8, H V 201182, I/A 2 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11074, L 8352, F 145, S 8, H V 201182, I/A 1 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11074, L 8352, F 145, S 8, H V 201182, I/A 1 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-46