ZINES CREATIVITY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Isabel La Catolica, 6
Código Postal 50009
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social ZINES CREATIVITY SL
CIF B99338105
Capital Social 6012.0 Euros
Actividad Comercio al por menor por correspondencia o Internet
Fecha de Constitución 01/03/2012
Página Web www.upandscrap.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ZINES CREATIVITY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZINES CREATIVITY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hiberus Tecnologias De La Informacion Sociedad Lim | Liquidador | 07/12/2021 | 26/01/2024 |
Alvarez Ramos Eva | Presidente | 07/11/2013 | 07/12/2021 |
Alvarez Ramos Eva | Consejero | 07/11/2013 | 07/12/2021 |
Alvarez Ramos Eva | Consejero Delegado | 07/11/2013 | 07/12/2021 |
Hoyos Serrano Eduardo | Consejero | 07/11/2013 | 07/12/2021 |
Hoyos Serrano Eduardo | Secretario | 07/11/2013 | 07/12/2021 |
Lopez Navarro Sergio | Consejero | 07/11/2013 | 07/12/2021 |
Alvarez Ramos Eva | Administrador Unico | 06/03/2012 | 07/11/2013 |
ACTOS BORME DE ZINES CREATIVITY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3892 , F 138, S 8, H Z 52861, I/A 4 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3892 , F 138, S 8, H Z 52861, I/A 3 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-238-50
- PASEO DE ISABEL LA CATOLICA 6 (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3892 , F 138, S 8, H Z 52861, I/A 3 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-238-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3892 , F 138, S 8, H Z 52861, I/A 3 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-238-50
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3892 , F 138, S 8, H Z 52861, I/A 3 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-238-50
- MODIFICADOS LA TOTALIDAD DE LOS ESTATUTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3892 , F 135, S 8, H Z 52861, I/A 2 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-50
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3892 , F 135, S 8, H Z 52861, I/A 2 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-50
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.006,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.012,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3892 , F 135, S 8, H Z 52861, I/A 2 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-50
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3892 , F 135, S 8, H Z 52861, I/A 2 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3892 , F 135, S 8, H Z 52861, I/A 2 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-50