ZHENG QIAN CULTURA DESARROLLO INTERNACIONAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Albufera, 40
Código Postal 28038
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ZHENG QIAN CULTURA DESARROLLO INTERNACIONAL SL
CIF B88200761
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades auxiliares a la educación
Fecha de Constitución 01/10/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario Zhang Shimin
VINCULACIONES DE ZHENG QIAN CULTURA DESARROLLO INTERNACIONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZHENG QIAN CULTURA DESARROLLO INTERNACIONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ma Xiaobin | Representante | 30/07/2020 | 30/07/2020 |
SINAGES CONSULTING SL | Liquidador | 30/07/2020 | 30/07/2020 |
Zhang Shimin | Socio Unico | 25/02/2019 | 30/07/2020 |
Zhang Shimin | Administrador Unico | 25/02/2019 | 30/07/2020 |
Shi Yangyang | Socio Unico | 25/02/2019 | 25/02/2019 |
Shi Yangyang | Administrador Unico | 25/02/2019 | 25/02/2019 |
Sun Kuihua | Administrador Unico | 27/09/2018 | 25/02/2019 |
ACTOS BORME DE ZHENG QIAN CULTURA DESARROLLO INTERNACIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38193 , F 101, S 8, H M 679624, I/A 4 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38193 , F 101, S 8, H M 679624, I/A 4 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38193 , F 101, S 8, H M 679624, I/A 4 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38193 , F 101, S 8, H M 679624, I/A 4 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38193 , F 101, S 8, H M 679624, I/A 3 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38193 , F 101, S 8, H M 679624, I/A 3 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38193 , F 101, S 8, H M 679624, I/A 3 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38193 , F 101, S 8, H M 679624, I/A 2 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38193 , F 101, S 8, H M 679624, I/A 2 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38193 , F 101, S 8, H M 679624, I/A 2 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-28