ZETA GESTION DE MEDIOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social AV DE LA GRAN VIA DE L'HOSPITALET NUM.163-167
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social ZETA GESTION DE MEDIOS SA
CIF A08657710
Actividad Servicios de representación de medios de comunicación
Fecha de Constitución 23/10/1980
Página Web www.zetagestion.com
Órgano Administración Administrador único
Auditor GM AUDITORS SL
VINCULACIONES DE ZETA GESTION DE MEDIOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZETA GESTION DE MEDIOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcolea Velazquez Alvaro | Apoderado Solidario | 28/06/2019 | 30/12/2021 |
Azcoitia Alvarez Juan Ignacio | Apoderado Solidario | 28/06/2019 | 30/12/2021 |
Bilbao Zuazaga Marta | Apoderado Solidario | 28/06/2019 | 30/12/2021 |
Carnal Lopez De La Manzanara Conrado | REPR.143 RRM | 25/05/2011 | 30/12/2021 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 20/11/2009 | 30/12/2021 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 07/01/2016 | 30/12/2021 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 12/12/2017 | 30/12/2021 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 09/08/2012 | 30/12/2021 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 22/08/2014 | 30/12/2021 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 29/11/2016 | 30/12/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ZETA GESTION DE MEDIOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46266 , F 135, S 8, H B 47980, I/A 77 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-6-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46266 , F 135, S 8, H B 47980, I/A 77 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-6-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46266 , F 135, S 8, H B 47980, I/A 76 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46266 , F 135, S 8, H B 47980, I/A 75 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46266 , F 135, S 8, H B 47980, I/A 74 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-197-08
- AV DE LA GRAN VIA DE L'HOSPITALET NUM.163-167 (HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46266 , F 134, S 8, H B 47980, I/A 73 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-131-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46266 , F 134, S 8, H B 47980, I/A 72 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46266 , F 134, S 8, H B 47980, I/A 71 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46266 , F 133, S 8, H B 47980, I/A 70 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46266 , F 133, S 8, H B 47980, I/A 70 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-08