ZEROFIANZA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Pau Vila, 1
Código Postal 08039
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ZEROFIANZA SL
CIF B01777994
Capital Social 5826.0 Euros
Fecha de Constitución 23/07/2020
Nombres Anteriores
- MOCKET TRADE SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ZEROFIANZA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZEROFIANZA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Borrell Daniel Marcos | Administrador Solidario | 22/09/2020 | 18/03/2024 |
Garcia Escarre Rafael | Liquidador | 18/03/2024 | 18/03/2024 |
Garcia Escarre Rafael | Administrador Solidario | 22/09/2020 | 18/03/2024 |
Gregory Souque Reig | Apoderado Solidario | 29/06/2021 | 06/05/2022 |
ACTOS BORME DE ZEROFIANZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47854 , F 160, S 8, H B 552520, I/A 6 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47854 , F 160, S 8, H B 552520, I/A 6 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47854 , F 160, S 8, H B 552520, I/A 6 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-08
Capital Anterior: | 5.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 826,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.826,00 | Euros |
Porcentaje: | 16,52 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47460 , F 66, S 8, H B 552520, I/A 5 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47460 , F 66, S 8, H B 552520, I/A 4 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47460 , F 65, S 8, H B 552520, I/A 3 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-08
Empresa: MOCKET TRADE SL
- ZEROFIANZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47460 , F 65, S 8, H B 552520, I/A 2 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-08
Empresa: MOCKET TRADE SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47460 , F 64, S 8, H B 552520, I/A 1 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-189-08
Empresa: MOCKET TRADE SL
Dirección:PZ PAU VILA, NUM. 1, PLANTA 2, OFICINA 2A2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:23/07/20
Capital:5.000,00 Euros
Objeto social:DESARROLLO DE PLATAFORMAS TECNOLOGICAS DIGITALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL SECTOR INMOBILIARIO Y SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO RELACIONADO. PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION ENTRE CONSUMIDORES, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47460 , F 64, S 8, H B 552520, I/A 1 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-189-08