ZENIT EUREKA TRADE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Puig D'Alaro, 14
Código Postal 07015
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social ZENIT EUREKA TRADE SL
CIF B65416265
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 30/09/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ZENIT EUREKA TRADE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZENIT EUREKA TRADE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Robles Joya Pilar | Administrador Unico | 23/07/2012 | 27/07/2016 |
Robles Joya Pilar | Liquidador | 27/07/2016 | 27/07/2016 |
Pare Gimenez Pablo German | Administrador Unico | 30/11/2010 | 23/07/2012 |
Colls Peyra Jose Luis | Administrador Unico | 19/10/2010 | 30/11/2010 |
ACTOS BORME DE ZENIT EUREKA TRADE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2451 , F 189, S 8, H PM 67107, I/A 4 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2451 , F 189, S 8, H PM 67107, I/A 4 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2451 , F 189, S 8, H PM 67107, I/A 4 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2451 , F 189, S 8, H PM 67107, I/A 4 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2451 , F 189, S 8, H PM 67107, I/A 3 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2451 , F 189, S 8, H PM 67107, I/A 3 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-190-07
- C/ PUIG DE ALARO 14 Bl.A BAJOS C (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2451 , F 188, S 8, H PM 67107, I/A 2 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42155 , F 111, S 8, H B 402048, I/A 2 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42155 , F 111, S 8, H B 402048, I/A 2 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-08