ZEN DENTAL LAS ROZAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Castillo de Atienza, 1
Código Postal 28232
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ZEN DENTAL LAS ROZAS SL
CIF B86160900
Capital Social 96779.0 Euros
Actividad Actividades odontológicas
Fecha de Constitución 03/03/2011
Órgano Administración Administrador único
Auditor RIVERO AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE ZEN DENTAL LAS ROZAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZEN DENTAL LAS ROZAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Perez Marco Antonio | Apoderado | 11/03/2011 | 11/02/2020 |
Olivencia Paredes Paula | Apoderado | 11/03/2011 | 11/02/2020 |
Riera Garcia-monedero Gonzalo | Apoderado | 11/03/2011 | 11/02/2020 |
Riera Garcia-monedero Gonzalo | Liquidador | 24/09/2019 | 11/02/2020 |
RIVERO AUDITORES SLP | Auditor | 11/01/2019 | 11/02/2020 |
Valles Moratalla Gregoria | Apoderado | 11/03/2011 | 11/02/2020 |
Riera Garcia-monedero Gonzalo | Administrador Unico | 13/11/2013 | 24/09/2019 |
Lopez Perez Marco | Consejero | 10/03/2011 | 13/11/2013 |
Olivencia Paredes Paula | Consejero | 10/03/2011 | 13/11/2013 |
Riera Garcia-monedero Gonzalo | Presidente | 10/03/2011 | 13/11/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ZEN DENTAL LAS ROZAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28622 , F 44, S 8, H M 515436, I/A 7 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28622 , F 44, S 8, H M 515436, I/A 7 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28622 , F 43, S 8, H M 515436, I/A 6 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28622 , F 43, S 8, H M 515436, I/A 6 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28622 , F 43, S 8, H M 515436, I/A 6 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28622 , F 43, S 8, H M 515436, I/A 5 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Capital Anterior: | 3.200,00 | Euros |
Aumento de capital: | 93.579,00 | Euros |
Capital Actual: | 96.779,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.924,34 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28622 , F 42, S 8, H M 515436, I/A 4 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28622 , F 42, S 8, H M 515436, I/A 3 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28622 , F 42, S 8, H M 515436, I/A 3 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28622 , F 42, S 8, H M 515436, I/A 3 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-28