ZELTIQ LIMITED - EXTINGUIDA
Dirección social C/ RIBERA DEL LOIRA 46 - CAMPO DE LAS NACIONES ,
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ZELTIQ LIMITED
Capital Social 0.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 18/05/2012
VINCULACIONES DE ZELTIQ LIMITED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZELTIQ LIMITED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alzugaray Beitia Ana | R.L.C.Perma. | 27/03/2019 | 17/02/2020 |
Whiteford Robert Graham | R.L.C.Perma. | 28/03/2018 | 27/03/2019 |
Hall David James | R.L.C.Perma. | 25/09/2014 | 28/03/2018 |
Mccutcheon Gary James Hume | Apoderado | 05/06/2012 | 28/03/2018 |
Mccutcheon Gary James Hume | R.L.C.Perma. | 05/06/2012 | 25/09/2014 |
ACTOS BORME DE ZELTIQ LIMITED
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29775 , F 149, S 8, H M 535730, I/A 5 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29775 , F 149, S 8, H M 535730, I/A 5 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
- Según certificado del Registro de Sociedades de Inglaterra y Gales de fecha 13 de enero de 2020, debidamente apostillado, el órgano actual de la matriz es: Glen Curran, Nick Hudson y Duncan James Reeves, son los administradores de la sociedad y Patricia Harán y Judith Tomkins son los secretarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29775 , F 149, S 8, H M 535730, I/A 5 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29775 , F 149, S 8, H M 535730, I/A 5 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29775 , F 148, S 8, H M 535730, I/A 4 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29775 , F 148, S 8, H M 535730, I/A 4 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29775 , F 147, S 8, H M 535730, I/A 3 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29775 , F 147, S 8, H M 535730, I/A 3 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29775 , F 147, S 8, H M 535730, I/A 3 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29775 , F 147, S 8, H M 535730, I/A 2 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-28