ZEGO COVER ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano Anguita, 13
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ZEGO COVER ESPAÑA SL
CIF B88389366
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Fecha de Constitución 30/04/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario Extracover Holdings Limited
VINCULACIONES DE ZEGO COVER ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZEGO COVER ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amrein Esnaola Cristina | Apoderado | 20/05/2019 | 13/01/2022 |
Extracover Holdings Limited | Socio Unico | 20/05/2019 | 13/01/2022 |
Redondo Barroso Gerardo Manuel | Representante | 20/05/2019 | 13/01/2022 |
Saar Sten | Administrador Unico | 20/05/2019 | 13/01/2022 |
Saar Sten | Liquidador | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
Redondo Barroso Gerardo Manuel | Apoderado | 20/05/2019 | 18/11/2020 |
ACTOS BORME DE ZEGO COVER ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39114 , F 48, S 8, H M 694971, I/A 4 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39114 , F 48, S 8, H M 694971, I/A 4 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39114 , F 48, S 8, H M 694971, I/A 4 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39114 , F 48, S 8, H M 694971, I/A 4 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39114 , F 48, S 8, H M 694971, I/A 3 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39114 , F 47, S 8, H M 694971, I/A 2 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39114 , F 45, S 8, H M 694971, I/A 1 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39114 , F 45, S 8, H M 694971, I/A 1 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-28
Dirección:C/ SERRANO ANGUITA 13 (MADRID)
Comienzo de operaciones:30/04/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La realización de estudios sobre, creación, estructura, y viabilidad de empresas y de mercados, así sea nacionales como extranjeros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39114 , F 45, S 8, H M 694971, I/A 1 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-28