ZEBICOM INGENIERIA Y SERVICIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Industria, 38
Código Postal 28823
Municipio Coslada
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ZEBICOM INGENIERIA Y SERVICIOS SL
CIF B86927274
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 30/01/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ZEBICOM INGENIERIA Y SERVICIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZEBICOM INGENIERIA Y SERVICIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Felgueiras Ferreira Jose Alfredo | Administrador Solidario | 17/12/2014 | 21/12/2022 |
Felgueiras Ferreira Jose Alfredo | Liquidador Solidario | 21/12/2022 | 21/12/2022 |
Sierra Couto Francisco Alberto | Administrador Solidario | 17/12/2014 | 21/12/2022 |
Sierra Couto Francisco Alberto | Liquidador Solidario | 21/12/2022 | 21/12/2022 |
Felgueiras Ferreira Jose Alfredo | Administrador Mancomunado | 06/02/2014 | 17/12/2014 |
Ramos De Oliveira Jose Agostinho | Administrador Mancomunado | 06/02/2014 | 17/12/2014 |
ACTOS BORME DE ZEBICOM INGENIERIA Y SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31718 , F 94, S 8, H M 570682, I/A 3 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31718 , F 94, S 8, H M 570682, I/A 3 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31718 , F 94, S 8, H M 570682, I/A 3 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31718 , F 94, S 8, H M 570682, I/A 3 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31718 , F 93, S 8, H M 570682, I/A 2 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31718 , F 93, S 8, H M 570682, I/A 2 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31718 , F 93, S 8, H M 570682, I/A 2 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31718 , F 90, S 8, H M 570682, I/A 1 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-28
Dirección:AVDA DE LA INDUSTRIA 38 - B13. POLIGONO INDUSTRIAL (COSLADA)
Comienzo de operaciones:30/01/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Diseño y desarrollo de proyectos de telecomunicación e ingeniería, así como la construcción, instalación y mantenimiento de los mismos y de otras actividades directamente relacionadas con los anteriores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31718 , F 90, S 8, H M 570682, I/A 1 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-28