ZAZEN SPA CENTRO HOLISTICO SLNE - EXTINGUIDA
Provincia Valladolid
Razón Social ZAZEN SPA CENTRO HOLISTICO SLNE
CIF B47551619
Fecha de Constitución 11/02/2005
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garcia Jimenez Lara
VINCULACIONES DE ZAZEN SPA CENTRO HOLISTICO SLNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZAZEN SPA CENTRO HOLISTICO SLNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Jimenez Lara | Socio Unico | 31/03/2014 | 22/03/2022 |
Garcia Jimenez Lara | Administrador Unico | 31/03/2014 | 22/03/2022 |
Garcia Jimenez Lara | Liquidador | 22/03/2022 | 22/03/2022 |
Garcia Jimenez Lara | Administrador Solidario | 31/03/2014 | |
Garcia Jimenez Susana | Administrador Solidario | 31/03/2014 |
ACTOS BORME DE ZAZEN SPA CENTRO HOLISTICO SLNE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146 , F 108, S 8, H VA 16746, I/A 4 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146 , F 108, S 8, H VA 16746, I/A 4 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146 , F 108, S 8, H VA 16746, I/A 4 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146 , F 108, S 8, H VA 16746, I/A 4 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-47
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146 , F 108, S 8, H VA 16746, I/A 3 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146 , F 108, S 8, H VA 16746, I/A 3 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146 , F 108, S 8, H VA 16746, I/A 3 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-47
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146 , F 108, S 8, H VA 16746, I/A 3 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-47
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-20-47