ZAUTO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Tres Forques, 28
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social ZAUTO SA
CIF A46389524
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único COTEVALVA SL
Propietario COTEVALVA SL
Auditor Gualde Capo Salvador
VINCULACIONES DE ZAUTO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZAUTO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COTEVALVA SL | Administrador Unico | 18/09/2014 | 23/01/2024 |
COTEVALVA SL | Socio Unico | 28/09/2023 | 23/01/2024 |
Gualde Capo Salvador | Auditor | 20/10/2010 | 23/01/2024 |
ST AUDITORES Y CONSULTORES SL PROFE | Auditor Suplente | 20/10/2010 | 23/01/2024 |
Albalat Mazcuñan Francisco | Apoderado Mancomunado | 23/04/2019 | |
Castaño Pastor Salvador | Apoderado | 23/04/2019 | |
Pascual Garcia Rafael | Apoderado | 23/04/2019 | |
Peiro Boix Juan Salvador | Apoderado Mancomunado | 23/04/2019 | |
Peiro Boix Salvador | Apoderado | 23/04/2019 | |
Peraita Ugarte Adriana | Apoderado Mancomunado | 23/04/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ZAUTO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766, L 1078, F 74, S 8, H V 14754, I/A 37 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766, L 1078, F 74, S 8, H V 14754, I/A 37 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766, L 1078, F 74, S 8, H V 14754, I/A 36 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-46
- La persona física designada por la entidad " COTEVALVA SL" para que la represente en el desempeño de las funciones de Administrador Unico, es DOÑA ELENA UGARTE LLOBET, NIF 29165258Q
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766, L 1078, F 74, S 8, H V 14754, I/A 35 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766, L 1078, F 74, S 8, H V 14754, I/A 35 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-46
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766, L 1078, F 74, S 8, H V 14754, I/A 34 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766, L 1078, F 73, S 8, H V 14754, I/A 33 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766, L 1078, F 73, S 8, H V 14754, I/A 32 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3766, L 1078, F 73, S 8, H V 14754, I/A 31 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-151-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-46