ZARZALETA 21 SL - EXTINGUIDA
Municipio Alcalá de Guadaíra
Provincia Sevilla
Razón Social ZARZALETA 21 SL
CIF B91588954
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ZARZALETA 21 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZARZALETA 21 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GONZALEZ GARCIA ALFREDO | Apoderado Solidario | 11/05/2009 | 10/04/2013 |
GONZALEZ GARCIA ALFREDO | Apoderado Mancomunado | 11/05/2009 | 10/04/2013 |
Marañon Campos Jose Luis | Presidente | 10/04/2013 | |
Marañon Campos Jose Luis | Consejero | 10/04/2013 | |
Marañon Cervantes Ivana | Consejero Delegado | 11/05/2009 | 10/04/2013 |
Marañon Cervantes Ivana | Consejero | 10/04/2013 | |
Marañon Cervantes Jose Blas | Consejero | 10/04/2013 | |
Marañon Cervantes Manuel | Apoderado Mancomunado | 11/05/2009 | 10/04/2013 |
Marañon Cervantes Manuel | Consejero | 10/04/2013 | |
Marañon Cervantes Sonsoles | Secretario | 10/04/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ZARZALETA 21 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4525 , F 106, S 8, H SE 70428, I/A 5 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4525 , F 106, S 8, H SE 70428, I/A 5 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-41
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4525 , F 106, S 8, H SE 70428, I/A 5 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-189-41
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-2-41
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4525 , F 105, S 8, H SE 70428, I/A 4 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-41
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4525 , F 105, S 8, H SE 70428, I/A 4 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-41
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4525 , F 105, S 8, H SE 70428, I/A 4 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-41
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2009)
CVE: BORME-B-2009-92-41
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2009)
CVE: BORME-B-2009-92-41