ZARAGOZA TELEVISION DIGITAL SA - EXTINGUIDA
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social ZARAGOZA TELEVISION DIGITAL SA
CIF A99129355
Actividad Actividades de producción de programas de televisión
Fecha de Constitución 13/03/2007
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ZARAGOZA TELEVISION DIGITAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZARAGOZA TELEVISION DIGITAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gimeno Marin Fernando | Apoderado | 17/02/2010 | 08/10/2013 |
Gimeno Marin Fernando | Liquidador | 18/03/2013 | 08/10/2013 |
Gimeno Martin Fernando | Consejero | 17/02/2010 | 08/10/2013 |
Ariza Barra Raul-cesar | Consejero | 30/09/2011 | 18/03/2013 |
Arnal Losilla Jose Carlos | Consejero | 30/09/2011 | 18/03/2013 |
Belloch Julbe Juan Alberto | Presidente | 17/02/2010 | 18/03/2013 |
Belloch Julbe Juan Alberto | Consejero | 17/02/2010 | 18/03/2013 |
Bes Perez Gemma | Consejero | 30/09/2011 | 18/03/2013 |
Collados Mateo Luis Enrique | Consejero | 30/09/2011 | 18/03/2013 |
Espelosin Audera Jose Luis | Secretario No Consejero | 17/02/2010 | 18/03/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ZARAGOZA TELEVISION DIGITAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3521 , F 217, S 8, H Z 43967, I/A 13 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3521 , F 217, S 8, H Z 43967, I/A 13 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-50
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3521 , F 217, S 8, H Z 43967, I/A 12 (18/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3521 , F 217, S 8, H Z 43967, I/A 12 (18/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-50
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3521 , F 217, S 8, H Z 43967, I/A 12 (18/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-50
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3521 , F 217, S 8, H Z 43967, I/A 11 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-50
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3521 , F 217, S 8, H Z 43967, I/A 11 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-50
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3521 , F 216, S 8, H Z 43967, I/A 10 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3521 , F 216, S 8, H Z 43967, I/A 10 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-50
Consejero Delegado
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3521 , F 216, S 8, H Z 43967, I/A 10 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-50