ZAQUENSIS SELECTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Virgen de las Viñas, 17
Código Postal 28031
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ZAQUENSIS SELECTION SL
CIF B86527587
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 31/07/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Perez Aldana Alfredo
VINCULACIONES DE ZAQUENSIS SELECTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZAQUENSIS SELECTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gallardo Alvarez Gonzalo | Apoderado | 06/09/2012 | 02/07/2015 |
Garcia Bueno Abel | Apoderado | 06/09/2012 | 02/07/2015 |
Perez Aldana Alfredo | Socio Unico | 30/08/2012 | 02/07/2015 |
Perez Aldana Alfredo | Administrador Unico | 30/08/2012 | 02/07/2015 |
Perez Aldanas Alfredo | Liquidador | 02/07/2015 | 02/07/2015 |
ACTOS BORME DE ZAQUENSIS SELECTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30161 , F 116, S 8, H M 542893, I/A 3 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30161 , F 116, S 8, H M 542893, I/A 3 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30161 , F 116, S 8, H M 542893, I/A 3 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30161 , F 116, S 8, H M 542893, I/A 3 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30161 , F 115, S 8, H M 542893, I/A 2 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30161 , F 113, S 8, H M 542893, I/A 1 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30161 , F 113, S 8, H M 542893, I/A 1 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-28
Dirección:C/ VIRGEN DE LAS VIÑAS, 17, 5º C, E1 (MADRID)
Comienzo de operaciones:31/07/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TODO TIPO DE SERVICIOS Y ASISTENCIA TECNICA,TANTO A EMPRESAS COMO A PARTICULARES, SOBRE ORGANIZACION Y GESTION EMPRESARIAL..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30161 , F 113, S 8, H M 542893, I/A 1 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-28