ZAPALLAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francisco Suarez, 14
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ZAPALLAR SL
CIF B88162862
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 20/07/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario Julia Corujo Patricia
VINCULACIONES DE ZAPALLAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZAPALLAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Julia Corujo Patricia | Administrador Unico | 02/08/2018 | 07/02/2022 |
Julia Corujo Patricia | Socio Unico | 02/08/2018 | 07/02/2022 |
Julia Corujo Patricia | Liquidador | 07/02/2022 | 07/02/2022 |
Julia Corujo Silvia Marta | Apoderado | 21/08/2018 | 07/02/2022 |
ACTOS BORME DE ZAPALLAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37975 , F 152, S 8, H M 676176, I/A 3 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37975 , F 152, S 8, H M 676176, I/A 3 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37975 , F 152, S 8, H M 676176, I/A 3 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37975 , F 152, S 8, H M 676176, I/A 3 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37975 , F 152, S 8, H M 676176, I/A 3 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37975 , F 151, S 8, H M 676176, I/A 2 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37975 , F 148, S 8, H M 676176, I/A 1 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37975 , F 148, S 8, H M 676176, I/A 1 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-28
Dirección:C/ FRANCISCO SUAREZ NUMERO 14, 7º B (MADRID)
Comienzo de operaciones:20/07/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Prestación de servicios de redacción a medios nacionales e internacionales. Promoción de dichos medios. Creación artística y literaria. Servicios de consultoría y asesoramiento a empresas y particulares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37975 , F 148, S 8, H M 676176, I/A 1 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-28