ZANAX SL - EXTINGUIDA
Dirección social Via Augusta, 200
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ZANAX SL
CIF B58864554
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ZANAX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZANAX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cruxent Miro Jorge | Administrador Mancomunado | 29/04/2011 | 27/12/2012 |
Peidro Vidal Manuel | Administrador Mancomunado | 29/04/2011 | 27/12/2012 |
Perez Martinez Angel | Administrador Mancomunado | 29/04/2011 |
ACTOS BORME DE ZANAX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32805 , F 192, S 8, H B 6498, I/A 37 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32805 , F 192, S 8, H B 6498, I/A 37 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: CALETA XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32805 , F 192, S 8, H B 6498, I/A 36 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32805 , F 192, S 8, H B 6498, I/A 35 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32805 , F 192, S 8, H B 6498, I/A 35 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-182-08