ZANALUPEN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Burgos, 14
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ZANALUPEN SA
CIF A81665879
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Página Web www.zanalupen.residencartama.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ZANALUPEN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZANALUPEN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jaquotot Janer Maria Del Carmen | Secretario | 05/09/2011 | 17/09/2013 |
Jaquotot Janer Maria Del Carmen | Consejero | 05/09/2011 | 17/09/2013 |
Melgar Oliver Alvaro | Liquidador | 17/09/2013 | 17/09/2013 |
Melgar Oliver Alvaro | Consejero Delegado | 05/09/2011 | 17/09/2013 |
Melgar Oliver Alvaro | Consejero | 05/09/2011 | 17/09/2013 |
Rueda Ruiz Manuel | Presidente | 05/09/2011 | 17/09/2013 |
Rueda Ruiz Manuel | Consejero | 05/09/2011 | 17/09/2013 |
ACTOS BORME DE ZANALUPEN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12687 , F 216, S 8, H M 203184, I/A 12 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12687 , F 216, S 8, H M 203184, I/A 12 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12687 , F 216, S 8, H M 203184, I/A 12 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-28
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12687 , F 216, S 8, H M 203184, I/A 12 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-28
- Creación de la página web corporativa: www.zanalupen.residencartama.com
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12687 , F 215, S 8, H M 203184, I/A 11 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-28
- AVDA DE BURGOS 14 - PISO 12 LETRA 1 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12687 , F 215, S 8, H M 203184, I/A 11 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-28
- Otras modificaciones estatutarias: 12. Funcionamiento Junta Gral.- modificado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12687 , F 215, S 8, H M 203184, I/A 11 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12687 , F 215, S 8, H M 203184, I/A 10 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-116-28